Svend Hansen Roost
Karrieren startede hos: | LANDPOSTBUD SVEND ROOST (Ejer) |
Seed: 1912394756
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Svend Hansen Roost. Første gang Svend var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1971 hos LANDPOSTBUD SVEND ROOST i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Svend Hansen Roost der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Svend i 30 år 10 måneder, inden stoppet den 30. juni 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor skovbrug. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2002.
Tidslinje (2)
-
LANDPOSTBUD SVEND ROOST (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2002
Registreringsdato: 30.06.2002 -
LANDPOSTBUD SVEND ROOST (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.08.1971
Registreringsdato: 23.08.1971
Blå bog (fortsat)
Svend har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 36 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.12.2017 - 15.11.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
23.08.1971 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Leif Jørgensen.