Flemming Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 1979 (45 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | STOBBE ENGINEERING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 7.794' DKK HELIOTECH ApS (Nu: LIQTECH HOLDING A/S) (2019) |
Største underskud: | -71.812' DKK HELIOTECH ApS (Nu: LIQTECH HOLDING A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 58.161' DKK HELIOTECH ApS (Nu: LIQTECH HOLDING A/S) (2016) |
Største gæld: | 293.533' DKK HELIOTECH ApS (Nu: LIQTECH HOLDING A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos HELIOTECH ApS (Nu: LIQTECH HOLDING A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af FLEMMING PETERSEN (29 år 10 måneder) |
Seed: 1540583188
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu meget længe siden i STOBBE ENGINEERING A/S (tidligere STOBBE TRADING - HANDELS OG INGENIØRFIRMA ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Flemming Petersen i 8 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 16. december 1987.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. juni 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FLEMMING PETERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
CERCELL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
PerfuseCell A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2008 -
CERCELL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2020
Tidslinje (22)
-
CERCELL A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023 -
CERCELL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2020
Registreringsdato: 10.06.2020 -
STOBBE TECH A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2019
Registreringsdato: 04.12.2019
Blå bog (fortsat)
Flemming har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
05.02.1997 - 01.10.1998
Bestyrelsesmedlem
15.02.1999 - 01.10.1999
Bestyrelsesmedlem
29.08.2006 - 04.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.09.2010 - 31.12.2011
Bestyrelsesmedlem
11.09.2012 - 01.05.2013
Bestyrelsesmedlem
10.06.2020 - Stadig aktiv
Direktør
21.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.02.2004 - 12.01.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i CERCELL A/S der præsenterede et overskud på 6.326' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i STOBBE TECHNOLOGIES ApS (Nu: STOBBE TECH A/S) der præsenterede et underskud på 287' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 11 måneder fra 1979 til 1998 hos STOBBE ENGINEERING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.357' DKK (CERCELL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23.594' DKK (HELIOTECH ApS (Nu: LIQTECH HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.285' DKK (CERCELL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -133.369' DKK (HELIOTECH ApS (Nu: LIQTECH HOLDING A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Per Stobbe.