Tamme Egbert Bolt
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bolt`s Trawl Lager (Ejer) |
Største overskud: | 18.411' DKK AMY A/S (Nu: AMY ApS) (2023) |
Største underskud: | -12.954' DKK AMY A/S (Nu: AMY ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 1.231' DKK PIETERNELLE HELENA ApS (2018) |
Største gæld: | 80.882' DKK AMY A/S (Nu: AMY ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos AMY A/S (Nu: AMY ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af AMY ApS (11 år 11 måneder) |
Seed: 964463198
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2001 ved Bolt`s Trawl Lager med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Harmannus Bolt, Visserijbedrijf D. Bolt B.V. at Tamme Egbert Bolt stiftede Bolt`s Trawl Lager den dag i oktober 2001. Rollen som Ejer og Stifter bestred Tamme i 8 år 2 måneder, før stoppet den 31. december 2009.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PIETERNELLE HELENA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
PIETERNELLE HELENA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
AMY A/S (Nu: AMY ApS) (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
Tamme Egbert Bolt Lagerhal I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013 -
PIETERNELLE HELENA ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.10.2013
Registreringsdato: 16.10.2013
Blå bog (fortsat)
Tamme har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.04.2012 - 19.03.2024
Ejerandel: 66,67% -
Stifter og Ejer
01.10.2008 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2008 - 30.11.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.10.2001 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tamme Egbert Bolt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PIETERNELLE HELENA ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 145' DKK. Igennem holdingselskabet PIETERNELLE HELENA ApS har Tamme derfor også ejerandele i og .
Se også koncerndiagram for Tamme Egbert Bolt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor AMY A/S (Nu: AMY ApS) kunne offentliggøre et overskud på 18.411' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor AMY A/S (Nu: AMY ApS) kunne offentliggøre et underskud på 12.954' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 18.411' DKK (AMY A/S (Nu: AMY ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 140' DKK (PIETERNELLE HELENA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 145' DKK (PIETERNELLE HELENA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -56.290' DKK (AMY A/S (Nu: AMY ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Tamme' netværk er A.z. Dekens Holding B.v..