Svend Erik Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1993 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRINT & PROGRAM SVEND ERIK HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.000' DKK ØJENKLINIKKEN I TØNDER ApS (Nu: SPECIALLÆGESELSKABET ØJENKLINIKKEN I TØNDER ApS) (2018) |
Største underskud: | -155' DKK S.E. HANSEN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.951' DKK S.E. HANSEN HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 536' DKK ØJENKLINIKKEN I TØNDER ApS (Nu: SPECIALLÆGESELSKABET ØJENKLINIKKEN I TØNDER ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos ØJENKLINIKKEN I TØNDER ApS (Nu: SPECIALLÆGESELSKABET ØJENKLINIKKEN I TØNDER ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af S.E. HANSEN HOLDING ApS (19 år 2 måneder) |
Seed: 1943484022
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1993 hos PRINT & PROGRAM SVEND ERIK HANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Svend Erik Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Svend i 6 år 11 måneder, inden stoppet den 31. december 1999.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
S.E. HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Ny Vesterbæk I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
S.E. HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ØJENKLINIKKEN I TØNDER ApS (Nu: SPECIALLÆGESELSKABET ØJENKLINIKKEN I TØNDER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.06.2019
Registreringsdato: 11.06.2019 -
Ny Vesterbæk I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2007
Registreringsdato: 01.04.2007 -
ØJENKLINIKKEN I TØNDER ApS (Nu: SPECIALLÆGESELSKABET ØJENKLINIKKEN I TØNDER ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 05.07.2005
Registreringsdato: 05.07.2005
Blå bog (fortsat)
Svend har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2014 - 31.12.2020
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Direktør
05.07.2005 - 11.06.2019
Reel ejer
01.01.2011 - 11.06.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1993 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Svend Erik Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn S.E. HANSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.683' DKK. Gennem sit holdingselskab S.E. HANSEN HOLDING ApS har Svend dermed også andele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Svend Erik Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor ØJENKLINIKKEN I TØNDER ApS (Nu: SPECIALLÆGESELSKABET ØJENKLINIKKEN I TØNDER ApS) landede et overskud på 2.000' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor S.E. HANSEN HOLDING ApS landede et underskud på 155' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Jens Christian Krabbe.