Eli Vium Nielsen
Karrieren startede hos: | Eli Vium Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 194.911' DKK VESTFORSYNING A/S (2023) |
Største underskud: | -38.717' DKK VESTFORSYNING VARME A/S (2019) |
Største egenkapital: | 3.579.541' DKK VESTFORSYNING A/S (2023) |
Største gæld: | 408.181' DKK MAABJERG BIOENERGY DRIFT A/S (Nu: Maabjerg Biogas A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 161 årsværk hos VESTFORSYNING A/S (2016) |
Seed: 2104786006
Det hele begyndte for alvor for længe siden i Eli Vium Nielsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Eli Vium Nielsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Eli i 53 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BRW TOTALENTREPRISE. ULFBORG ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
EVN HOLDING ULFBORG ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
BRW TOTALENTREPRISE. ULFBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.1989 -
EVN HOLDING ULFBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2001
Tidslinje (36)
-
Eli Vium Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
MAABJERG BIOENERGY A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2014
Registreringsdato: 21.02.2014 -
DANISH ENERGY AND ENVIRONMENTAL CENTER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013
Blå bog (fortsat)
Eli har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 55 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter, Direktør og Ejer
16.11.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.06.1989 - Stadig aktiv
Ejer
13.11.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
01.02.1969 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
16.11.2017 - 14.12.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Eli har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 4 måneder fra 2001 til 2009 hos Aktieselskabet af 15. juni 2001.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 194.911' DKK (VESTFORSYNING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.579.541' DKK (VESTFORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.708' DKK (ASX 14700 ApS (Nu: BRW TOTALENTREPRISE. ULFBORG ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Eli' netværk er Jørn Brink.