Anette Søs Aastrup
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Plan2 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.232' DKK AK SOIL ApS (Nu: Plan2 Byg ApS) (2018) |
Største underskud: | -1.497' DKK SOLHØJEN III ApS (Nu: Plan2 ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 11.087' DKK SOLHØJEN III ApS (Nu: Plan2 ApS) (2019) |
Største gæld: | 28.259' DKK AK SOIL ApS (Nu: Plan2 Byg ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos AK SOIL ApS (Nu: Plan2 Byg ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Plan2 ApS (6 år 8 måneder) |
Seed: 1316368076
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2010 i Plan2 ApS (tidligere SOLHØJEN III ApS) som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør havde Anette Søs Aastrup i 1 år, inden stoppet d. 31. marts 2011.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 965' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bogføring og administration v/Anette Aastrup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
AN-MA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DT Group I ApS
Via AN-MA ApS -
DT Group ApS
Via AN-MA ApS -
DT Group II ApS UNDER KONKURS
Via DT Group ApS
Direktørposter (1)
-
AN-MA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
DT Group I ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
DT Group A/S (Nu: DT Group ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
DT Group A/S (Nu: DT Group ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
DT Group A/S (Nu: DT Group ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022
Blå bog (fortsat)
Anette har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
27.11.2018 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
20.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.10.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
29.03.2021 - 31.05.2022
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - 22.08.2024
Ejer
29.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via AN-MA ApS -
Direktør
01.12.2011 - 01.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Anette Søs Aastrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AN-MA ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 428' DKK. Igennem sit holdingselskab AN-MA ApS har Anette dermed også ejerandele i DT Group I ApS (20-24.99%) & DT Group ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Anette Søs Aastrup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor AN-MA IVS (Nu: AN-MA ApS) fremviste et overskud på 484' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor AK SOIL ApS (Nu: Plan2 Byg ApS) fremviste et underskud på 109' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 166' DKK (PLAN2 Bolig A/S. (Nu: DT Group I ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 965' DKK (SOLHØJEN III ApS (Nu: Plan2 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.309' DKK (DT Group A/S (Nu: DT Group ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -889' DKK (SOLHØJEN III ApS (Nu: Plan2 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Allan Aastrup.