Bente Danneskiold-Samsøe
Erhvervsaktiv siden: | 21. okt. 1981 (42 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Privatpraksis (Ejer) |
Største overskud: | 7.444' DKK MINISTER ERNA HAMILTONS LEGAT FOR VIDENSKAB OG KUNST (2022) |
Største underskud: | -7.114' DKK MINISTER ERNA HAMILTONS LEGAT FOR VIDENSKAB OG KUNST (2016) |
Største egenkapital: | 32.826' DKK MINISTER ERNA HAMILTONS LEGAT FOR VIDENSKAB OG KUNST (2023) |
Største gæld: | 89.226' DKK MINISTER ERNA HAMILTONS LEGAT FOR VIDENSKAB OG KUNST (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos MINISTER ERNA HAMILTONS LEGAT FOR VIDENSKAB OG KUNST (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Privatpraksis (39 år 4 måneder) |
Seed: 1874726639
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1981 i Privatpraksis (tidligere MUSKELLABORATORIET V/B DANNESKIOLD SAMSØE) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Bente Danneskiold-Samsøe der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Bente i 39 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 25. februar 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen praktiserende speciallæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. februar 2021.
Bestyrelsesposter (1)
-
MINISTER ERNA HAMILTONS LEGAT FOR VIDENSKAB OG KUNST
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
MINISTER ERNA HAMILTONS LEGAT FOR VIDENSKAB OG KUNST
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2022
Registreringsdato: 05.09.2022 -
MINISTER ERNA HAMILTONS LEGAT FOR VIDENSKAB OG KUNST (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2022
Registreringsdato: 04.09.2022 -
MUSKELLABORATORIET V/B DANNESKIOLD SAMSØE (Nu: Privatpraksis) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.02.2021
Registreringsdato: 25.02.2021
Blå bog (fortsat)
Bente har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.06.2018 - 27.04.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.04.1986 - 17.08.2017
Bestyrelsesmedlem
18.08.2017 - 04.09.2022
Bestyrelsesmedlem
05.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
21.10.1981 - 25.02.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.10.1988 - 08.08.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Bente Danneskiold-Samsøe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i MINISTER ERNA HAMILTONS LEGAT FOR VIDENSKAB OG KUNST der præsenterede et overskud på 7.444' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i MINISTER ERNA HAMILTONS LEGAT FOR VIDENSKAB OG KUNST der præsenterede et underskud på 7.114' DKK.
Bente har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 3 måneder fra 1986 til 2017 hos MINISTER ERNA HAMILTONS LEGAT FOR VIDENSKAB OG KUNST.
En af de forbindelser som går igen i Bente' netværk er Henning Bliddal.