Asger Holm Mogensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 1987 (37 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRITIDSLANDBRUG/ASGER MOGENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 235' DKK BÆKGÅRD PLANTAGE ApS (2018) |
Største underskud: | -39' DKK BÆKGÅRD PLANTAGE ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 472' DKK Nøvlingholm Holding ApS (2018) |
Største gæld: | 946' DKK BÆKGÅRD PLANTAGE ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af FRITIDSLANDBRUG/ASGER MOGENSEN (37 år 4 måneder) |
Seed: 1651772412
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1987 i FRITIDSLANDBRUG/ASGER MOGENSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Asger Holm Mogensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Asger nu besiddet i 37 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen avl af andet kvæg og bøfler.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FRITIDSLANDBRUG/ASGER MOGENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Nøvlingholm Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BÆKGÅRD PLANTAGE ApS
Via Nøvlingholm Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Nøvlingholm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2018 -
BÆKGÅRD PLANTAGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
BÆKGÅRD PLANTAGE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
BÆKGÅRD PLANTAGE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2019
Registreringsdato: 03.01.2019 -
BÆKGÅRD PLANTAGE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.02.2018
Registreringsdato: 13.02.2018 -
Nøvlingholm Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.01.2018
Registreringsdato: 03.01.2018
Blå bog (fortsat)
Asger har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.02.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
03.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter og Ejer
14.05.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
24.10.1997 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.04.1988 - 07.05.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Asger Holm Mogensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nøvlingholm Holding ApS (60% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 418' DKK. Gennem sit holdingselskab Nøvlingholm Holding ApS har Asger dermed også andele i BÆKGÅRD PLANTAGE ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Asger Holm Mogensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor BÆKGÅRD PLANTAGE ApS landede et overskud på 235' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor BÆKGÅRD PLANTAGE ApS landede et underskud på 39' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (BÆKGÅRD PLANTAGE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 418' DKK (Nøvlingholm Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 196' DKK (BÆKGÅRD PLANTAGE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Asger' netværk er Karl Erik Storbjerg.