Eivind Underbjerg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 8. mar. 1994 (30 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 868.796' DKK LANGELUND ApS (Nu: BOVVEJ INVEST ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -211.587' DKK ARWOS SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 2.318.781' DKK ARWOS HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 179.597' DKK Tax Meer ApS (2017) |
Flest årsværk: | 100 årsværk hos ARWOS SERVICE A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BOVVEJ INVEST ApS (30 år 6 måneder) |
Seed: 492351088
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1994 hos HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS (tidligere HANDELSSELSKABET LANGELUND A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Eivind Underbjerg Hansen i 15 år 9 måneder, inden stoppet den 17. december 2009.
Nu opererer virksomheden indenfor udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 6' DKK.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
E.U.H.TEKNIK/EIVIND U HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vindmøllen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ATEC Ejendomme ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Ringe, Stationsvej Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
EUH Invest af 14.11.2022 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (22)
-
Vejen Retail Center Komplementar ApS
Via ATEC Ejendomme ApS -
K/S Vejen Retail Center
Via Vejen Retail Center Komplementar ApS -
K/S Ringe, Stationsvej
Via Ringe, Stationsvej Komplementar ApS -
E.U.H. HOLDING A/S
Via EUH Invest af 14.11.2022 ApS -
BOVVEJ INVEST ApS
Via E.U.H. HOLDING A/S -
STARWIND HOLDING ApS
Via BOVVEJ INVEST ApS -
STARWIND ApS
Via STARWIND HOLDING ApS -
Hørsholm, Usserød Kongevej Komplementar ApS
Via STARWIND HOLDING ApS -
K/S Hørsholm, Usserød Kongevej
Via Hørsholm, Usserød Kongevej Komplementar ApS -
Aarhus, Morten Børups Gade Komplementar ApS
Via STARWIND HOLDING ApS -
K/S Aarhus, Morten Børups Gade
Via Aarhus, Morten Børups Gade Komplementar ApS -
Viby, Vilhelm Becks Vej Komplementar ApS
Via STARWIND HOLDING ApS -
K/S Viby, Vilhelm Becks Vej
Via Viby, Vilhelm Becks Vej Komplementar ApS -
Aarhus Detail, Risskov Brynet Komplementar ApS
Via STARWIND HOLDING ApS -
K/S Aarhus Detail, Risskov Brynet
Via Aarhus Detail, Risskov Brynet Komplementar ApS -
Sarmersbach ApS
Via BOVVEJ INVEST ApS -
BRDF HOLDING ApS
Via BOVVEJ INVEST ApS -
LANGELUND ApS
Via BRDF HOLDING ApS -
Langelund Transport ApS
Via BRDF HOLDING ApS -
Højset ApS
Via E.U.H. HOLDING A/S -
Sunset Boulevard, Kometvej Komplementar ApS
Via E.U.H. HOLDING A/S -
K/S Sunset Boulevard, Kometvej
Via Sunset Boulevard, Kometvej Komplementar ApS
Direktørposter (3)
-
E.U.H. HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2007 -
Ringe, Stationsvej Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2021 -
EUH Invest af 14.11.2022 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2022
Bestyrelsesposter (14)
-
BOVVEJ INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.03.1994 -
E.U.H. HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.2007 -
ARWOS SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
ARWOS DEPONI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
ARWOS AFFALD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
ARWOS SPILDEVAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
ARWOS VAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
ARWOS HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
K/S Hørsholm, Usserød Kongevej
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.09.2018 -
K/S Aarhus, Morten Børups Gade
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2019 -
K/S Viby, Vilhelm Becks Vej
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2019 -
K/S Aarhus Detail, Risskov Brynet
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2020 -
K/S Ringe, Stationsvej
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.09.2021 -
EUH Invest af 14.11.2022 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.11.2022
Ejendomme (5)
Tidslinje (50)
-
Nissen Jersey ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.08.2024
Registreringsdato: 02.08.2024 -
BRDF HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
NY LANGELUND ApS (Nu: LANGELUND ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023
Blå bog (fortsat)
Eivind har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Direktør
16.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
03.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
10.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Aarhus Detail, Risskov Brynet Komplementar ApS -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2019 - Stadig aktiv
Ejer
11.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Viby, Vilhelm Becks Vej Komplementar ApS -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2019 - Stadig aktiv
Ejer
12.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Aarhus, Morten Børups Gade Komplementar ApS
Eivind Underbjerg Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EUH Invest af 14.11.2022 ApS (ejer pt. 40%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 67.613' DKK. Gennem sit holdingselskab EUH Invest af 14.11.2022 ApS har Eivind dermed også andele i E.U.H. HOLDING A/S (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Eivind Underbjerg Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Eivind Underbjerg Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos LANGELUND ApS (Nu: BOVVEJ INVEST ApS) der præsenterede et overskud på 868.796' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos ARWOS SPILDEVAND A/S der præsenterede et underskud på 211.587' DKK.
Eivind har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 14 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 6 måneder fra 1994 til i dag hos BOVVEJ INVEST ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 54.478' DKK (ARWOS HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 2.074' DKK (Nissen Jersey ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.318.781' DKK (ARWOS HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -1.864' DKK (Nissen Jersey ApS).
En af de forbindelser som går igen i Eivind' netværk er Eilif Underbjerg Hansen.