Philip August Lerche
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1997 (26 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PT HANDEL I/S V/JENS CHR. TJELLERUP, PHILIP AUGUST LERCHE (Ejer) |
Største overskud: | 1.374' DKK LERCHE HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.175' DKK KONKYL ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 12.504' DKK LERCHE HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 16.646' DKK KONKYL ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KONKYL ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af LERCHE HOLDING ApS (16 år 5 måneder) |
Seed: 434215118
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1997 ved PT HANDEL I/S V/JENS CHR. TJELLERUP, PHILIP AUGUST LERCHE i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jens Christian Tellerup at Philip August Lerche stiftede PT HANDEL I/S V/JENS CHR. TJELLERUP, PHILIP AUGUST LERCHE den dag i oktober 1997. Rollen som Ejer og Stifter havde Philip i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LERCHE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KONKYL ApS
Via LERCHE HOLDING ApS -
Joynin App ApS
Via LERCHE HOLDING ApS -
JPH Innovation ApS
Via LERCHE HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
LERCHE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2008 -
Joynin App ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2020 -
JPH Innovation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
Joynin App IVS (Nu: Joynin App ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 06.04.2020
Registreringsdato: 06.04.2020 -
Joynin App IVS (Nu: Joynin App ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2020
Registreringsdato: 06.04.2020 -
PROJECT ZETA ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.11.2019
Registreringsdato: 06.11.2019
Blå bog (fortsat)
Philip har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
06.04.2017 - 06.04.2020
Ejer
06.04.2017 - 06.04.2017
Reel ejer
24.06.2019 - 22.03.2020
Reel ejer
23.03.2020 - Stadig aktiv
Direktør
06.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
29.07.2011 - 06.11.2019
Reel ejer
29.07.2011 - 29.07.2011
Ejerandel: 50% -
Direktør
16.12.2011 - 07.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Philip August Lerche er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LERCHE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 9.969' DKK. Gennem sit holdingselskab LERCHE HOLDING ApS har Philip dermed også andele i KONKYL ApS (50-66.65%), Joynin App ApS (50-66.65%) og JPH Innovation ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Philip August Lerche, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor LERCHE HOLDING ApS landede et overskud på 1.374' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor KONKYL ApS landede et underskud på 2.175' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 328' DKK (KONKYL ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 145' DKK (LERCHE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.969' DKK (LERCHE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -8.138' DKK (KONKYL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Philip' netværk er Arni Thor Westh Hansen.