Jan Ole Edelbo
Karrieren startede hos: | A/S 21/2 1988 (BOOKER) (Revisor) |
Største overskud: | 448.429' DKK NORDICOM A/S (Nu: PARK STREET A/S) (2017) |
Største underskud: | -34.917' DKK NORDICOM A/S (Nu: PARK STREET A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 1.217.038' DKK NORDICOM A/S (Nu: PARK STREET A/S) (2021) |
Største gæld: | 546.578' DKK MAC BAREN TOBACCO COMPANY A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 192 årsværk hos MAC BAREN TOBACCO COMPANY A/S (2023-24) |
Seed: 367707945
Det begyndte for alvor for mange år siden hos A/S 21/2 1988 (BOOKER) (tidligere DEFTA A/S) som Revisor. Denne rolle havde Jan Ole Edelbo i 90 år 9 måneder, inden stoppet den 13. april 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. september 1993.
Direkte ejede Selskaber (6)
-
Jan Ole Edelbo vo
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ecoplan Scandinavia ApS
Ejerandel: 100% -
KOMPLEMENTARSELSKABET RFE STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 20-24.99% -
SB HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LUNDERBAK ApS
Via Ecoplan Scandinavia ApS -
REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Via KOMPLEMENTARSELSKABET RFE STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Via KOMPLEMENTARSELSKABET RFE STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Direktørposter (1)
-
LUNDERBAK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2019
Bestyrelsesposter (4)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET RFE STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2013 -
REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2013 -
REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2013 -
Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S
Bestyrelsesmedlem (Revisionsvirksomhedleder)Indtrådt: 04.12.2019
Ejendomme (6)
Tidslinje (273)
-
Merchant Equity Large Cap X A/S
Fratrådt som direktørDato: 22.05.2023
Registreringsdato: 22.05.2023 -
Merchant Equity Large Cap Europe VI A/S
Fratrådt som direktørDato: 22.05.2023
Registreringsdato: 22.05.2023 -
Merchant Equity Infrastructure II A/S
Fratrådt som direktørDato: 22.05.2023
Registreringsdato: 22.05.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 127 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.09.2018 - Stadig aktiv
Direktør
29.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via KOMPLEMENTARSELSKABET RFE STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
Stifter og Ejer
01.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jan Ole Edelbo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SB HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -9.618' DKK. Igennem sit holdingselskab SB HOLDING ApS har Jan dermed også ejerandele i samt .
Se også koncerndiagram for Jan Ole Edelbo, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor MERCHANT EQUITY MID CAP NORDIC KOMPLEMENTAR ApS fremviste et overskud på 28.380' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor SB HOLDING ApS fremviste et underskud på 439' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 12.936' DKK (MAC BAREN TOBACCO COMPANY A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34.917' DKK (NORDICOM A/S (Nu: PARK STREET A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.059.959' DKK (NORDICOM A/S (Nu: PARK STREET A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.691' DKK (DOMUS INVESTA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Ole Steen Andersen.