Steen Raagaard Andersen
Karrieren startede hos: | A/S P. THOMSENS MAGASINER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 626.256' DKK M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S (2022) |
Største underskud: | -228.600' DKK M.GOLDSCHMIDT HOLDING A/S (Nu: M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 3.570.000' DKK M.GOLDSCHMIDT HOLDING A/S (Nu: M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S) (2022) |
Største gæld: | 3.129.531' DKK COPENHAGEN TOWERS II P/S (Nu: COPENHAGEN TOWERS II ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 981 årsværk hos M.GOLDSCHMIDT HOLDING A/S (Nu: M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S) (2019) |
Seed: 993578140
Karrieren I Danmark startede for nu mange år siden hos A/S P. THOMSENS MAGASINER i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Steen Raagaard Andersen i 34 år 5 måneder, før stoppet d. 23. november 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. november 1989.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMMMEN VESTERBROGADE 31 GILLELEJE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET NØRREBROGADE 43 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2012 -
A/S RØRKÆR. KØBENHAVN
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2018
Bestyrelsesposter (18)
-
Hovedbygningen Henriksholm A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2016 -
Sjælsø Allé 1-7 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2016 -
K/S EJENDOMSSELSKABET ERHVERVSPARKEN I
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.12.1990 -
KAPITALFORMIDLINGS INSTITUTTET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.1998 -
EJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.05.2024 -
1887 Consulting A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.1998 -
1887 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.10.2013 -
IHR HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.1998 -
A/S STAKTOFTEN 22
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.12.1998 -
SunStone Maritime Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.01.2022 -
Komplementarselskabet Sjælsø Allé 1-7 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2016 -
KONGEEGEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.12.1998 -
BRDR. RØNJE HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.02.1999 -
MARGRETHEGAARDENS LEGAT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2014 -
V.K. GOEL HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.05.2024 -
K/S RUDOWER STRASSE 90-94, BERLIN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2013 -
1887 LAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.01.2016 -
JUNKER - PROJEKTUDVIKLING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.10.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (509)
-
SANTROPA A/S (Nu: SANTROPA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.08.2024
Registreringsdato: 08.08.2024 -
V.K. GOEL HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
EJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024
Blå bog (fortsat)
Steen har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 69 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Steen Raagaard Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos M.GOLDSCHMIDT HOLDING A/S (Nu: M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S) der præsenterede et overskud på 463.157' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos KHC 023 ApS (Nu: SANTROPA ApS) der præsenterede et underskud på 10.622' DKK.
Steen har i alt siddet i bestyrelsen hos 254 forskellige selskaber (heraf 41 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 18 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 5 måneder fra 1955 til 1989 hos A/S P. THOMSENS MAGASINER.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 81.322' DKK (VENDCOMATIC A/S (Nu: DCSU A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 228.600' DKK (M.GOLDSCHMIDT HOLDING A/S (Nu: M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.325.400' DKK (M.GOLDSCHMIDT HOLDING A/S (Nu: M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -704' DKK (ACTION INTERNATIONAL A/S (Nu: ACTION INTERNATIONAL ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Ib Henrik Rønje.