Eddie Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 1981 (43 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TJ FOOD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.313' DKK BRDR. JENSEN VALSGAARD HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -787' DKK JENSENS BOLIGUDLEJNING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 18.137' DKK JENSENS BOLIGUDLEJNING ApS (2023) |
Største gæld: | 4.129' DKK Hovedgaden 15 Valsgaard ApS (2023) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos TJ FOOD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af TJ FOOD A/S (39 år 8 måneder) |
Seed: 752164481
Det begyndte for alvor dengang i 1981 i TJ FOOD A/S (tidligere TORBEN JENSENS FEDEVAREFABRIK A/S) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Eddie Jensen i 39 år 8 måneder, inden stoppet d. 10. maj 2021.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med kød og kødprodukter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 kunne fremvise et overskud på 805' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
JENSENS BOLIGUDLEJNING ApS
Ejerandel: 100% -
EDDIE JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ejendomsselskabet Brøndbjerg I/S v/K. Jensen & E. Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
BRDR. JENSEN VALSGAARD HOLDING ApS
Via JENSENS BOLIGUDLEJNING ApS -
Brdr. Jensen Valsgaard Ejendomme ApS
Via BRDR. JENSEN VALSGAARD HOLDING ApS -
Hovedgaden 15 Valsgaard ApS
Via JENSENS BOLIGUDLEJNING ApS -
Langbak Invest ApS
Via JENSENS BOLIGUDLEJNING ApS -
TJ FOOD A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Langbak Invest ApS -
Jensensindustri ApS
Via JENSENS BOLIGUDLEJNING ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
JENSENS BOLIGUDLEJNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2005 -
Jensensindustri ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2024 -
BRDR. JENSEN VALSGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2005 -
Brdr. Jensen Valsgaard Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Hovedgaden 15 Valsgaard ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2023
Ejendomme (15)
Tidslinje (27)
-
TJ FOOD A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2024
Registreringsdato: 14.08.2024 -
Jensensindustri ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
Hovedgaden 15 Valsgaard ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2023
Registreringsdato: 13.04.2023
Blå bog (fortsat)
Eddie har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
25.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.06.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
23.05.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Eddie Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENSENS BOLIGUDLEJNING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.137' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet BRDR. JENSEN VALSGAARD HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Eddie Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor BRDR. JENSEN VALSGAARD HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.313' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor JENSENS BOLIGUDLEJNING ApS fremviste et underskud på 787' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.653' DKK (JENSENS BOLIGUDLEJNING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 341' DKK (Langbak Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.137' DKK (JENSENS BOLIGUDLEJNING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 251' DKK (Brdr. Jensen Valsgaard Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Eddie' netværk er Jørgen Rahbek.