Martin Born
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1990 (34 år) |
Karrieren startede hos: | INFOPLAN INFORMATIK OG PLANLÆGNING V/MARTIN BORN (Ejer) |
Største overskud: | 14.777' DKK K/S ESSEN (2018) |
Største underskud: | -3.386' DKK K/S YSTAD (2016) |
Største egenkapital: | 51.918' DKK K/S NORRTÄLJE, SVERIGE 1 (Nu: K/S NORRTÄLJE I, SVERIGE) (2020) |
Største gæld: | 48.535' DKK K/S NORRTÄLJE, SVERIGE 1 (Nu: K/S NORRTÄLJE I, SVERIGE) (2016) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Unikk.me ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af INFOPLAN INFORMATIK OG PLANLÆGNING V/MARTIN BORN (34 år) |
Seed: 1465317643
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1990 hos INFOPLAN INFORMATIK OG PLANLÆGNING V/MARTIN BORN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Martin Born og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Martin nu besiddet i 34 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden teknisk rådgivning.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
JYSK DETAIL, SKJERN-TARM, KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
DIAGONALVEJ KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
INFOPLAN INFORMATIK OG PLANLÆGNING V/MARTIN BORN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MBorn Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
K/S JYSK DETAIL, SKJERN-TARM
Via JYSK DETAIL, SKJERN-TARM, KOMPLEMENTAR ApS -
K/S DIAGONALVEJ
Via DIAGONALVEJ KOMPLEMENTAR ApS -
MBorn Invest 1 ApS
Via MBorn Holding ApS -
MBorn Invest 2 ApS
Via MBorn Holding ApS -
SPI - Ringsted ApS
Via MBorn Invest 2 ApS -
Unikk.me ApS
Via MBorn Holding ApS
Direktørposter (6)
-
MBorn Invest 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2017 -
MBorn Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2017 -
DIAGONALVEJ KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2013 -
MBorn Invest 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2018 -
Unikk.me ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2022 -
JYSK DETAIL, SKJERN-TARM, KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2011
Repræsentant (1)
-
Sammenslutningen af Børn og Unge i Vanløse Frikirke
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.11.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
K/S JYSK DETAIL, SKJERN-TARM
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.05.2011 -
K/S DIAGONALVEJ
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.03.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
EJENDOMSSELSKABET ODINSVEJ RINGSTED ApS (Nu: SPI - Ringsted ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2023
Registreringsdato: 17.04.2023 -
Sammenslutningen af Børn og Unge i Vanløse Frikirke
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
SPI - Ringsted A/S (Nu: SPI - Ringsted ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2022
Registreringsdato: 11.10.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejer
29.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via MBorn Holding ApS -
Direktør og Reel ejer
27.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
29.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor K/S ESSEN fremviste et overskud på 14.777' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor K/S ESSEN fremviste et underskud på 2.150' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.455' DKK (Unikk.me ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 898' DKK (EJENDOMSSELSKABET ODINSVEJ RINGSTED ApS (Nu: SPI - Ringsted ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.221' DKK (K/S JYSK DETAIL, SKJERN-TARM).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 79' DKK (JYSK DETAIL, SKJERN-TARM, KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Christian Fredslund Troelsen.