Jørgen Kjeld Andersen
Karrieren startede hos: | AFVIKLINGSSELSKABET V.I. AF 11. FEBRUAR 2000 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.886' DKK JAI A/S (2016-17) |
Største underskud: | -3.342' DKK A/S PSE NR. 3179 (Nu: DANMON GROUP DENMARK A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 233.273' DKK JAI A/S (2016-17) |
Største gæld: | 39.146' DKK DUKE AVIATION ApS (Nu: JAI AVIATION ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos JAI A/S (2016-17) |
Seed: 228780048
Karrieren som erhvervsleder startede for nu meget længe siden i AFVIKLINGSSELSKABET V.I. AF 11. FEBRUAR 2000 A/S (tidligere A/S ERIK VENG) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Kjeld Andersen i 17 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 12. januar 1988.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor fremstilling af håndværktøj. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. februar 2003.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
JØRGEN ANDERSEN INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
JØRGEN ANDERSEN INVEST
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Andersen & Skouboe I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JAI GROUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JAI A/S
Via JAI GROUP HOLDING ApS -
JAI AVIATION ApS
Via JAI A/S
Direktørposter (3)
-
JØRGEN ANDERSEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1990 -
JAI AVIATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.1978 -
JAI GROUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2001
Bestyrelsesposter (3)
-
JAI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.04.2021 -
JAI AVIATION ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.01.1978 -
JAI GROUP HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.07.2001
Tidslinje (60)
-
JAI A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 03.11.2022
Registreringsdato: 03.11.2022 -
JAI JØRGEN ANDERSEN INGENIØRFIRMA A/S (Nu: JAI A/S)
Fratrådt som direktørDato: 06.04.2021
Registreringsdato: 06.04.2021 -
JAI A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2021
Registreringsdato: 06.04.2021
Blå bog (fortsat)
Jørgen har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
20.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
17.01.1995 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.01.1990 - Stadig aktiv
Ejer
25.07.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.01.1978 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.11.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jørgen Kjeld Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAI GROUP HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2016-17 kunne fremvise en egenkapital på 194.240' DKK. Gennem holdingselskabet JAI GROUP HOLDING ApS har Jørgen derfor også andele i JAI A/S (90-99.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jørgen Kjeld Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor JAI A/S kunne fremvise et overskud på 14.886' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor JAI A/S kunne fremvise et underskud på 1.816' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Ole Finn Nielsen.