Mogens Pelle
Karrieren startede hos: | BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 830' DKK BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG ApS (2016-17) |
Største underskud: | -348' DKK BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 6.951' DKK BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG ApS (2023-24) |
Største gæld: | 6.752' DKK BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG ApS (2023-24) |
Seed: 1769282807
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu meget længe siden i BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG ApS (tidligere BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mogens Pelle i 59 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 7. april 2014.
I dag arbejder virksomheden med anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 411' DKK.
Tidslinje (24)
-
Møllevænget Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG A/S (Nu: BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
Møllevænget Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.07.2022
Registreringsdato: 18.07.2022
Blå bog (fortsat)
Mogens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 70 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.09.2016 - 25.08.2022
Reel ejer
02.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.09.1954 - 25.08.2022
Ejer
07.04.2014 - 22.04.2015
Ejer
23.04.2015 - 01.09.2016
Reel ejer
02.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.1990 - 18.07.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.1986 - 27.02.1989
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.01.1984 - 26.07.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens Pelle er desuden indehaver af holdingselskabet Møllevænget Holding ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet Møllevænget Holding ApS ejes der også andele i BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mogens Pelle, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG ApS kunne offentliggøre et overskud på 830' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG ApS kunne offentliggøre et underskud på 348' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 411' DKK (BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 6.951' DKK (BOLIGSELSKABET MØLLEVÆNGET ESBJERG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 6.510' DKK (Møllevænget Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Peter Boe Christensen.