Niels Behr
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FJORDENS EJENDOMME ApS (Direktør) |
Største overskud: | 789' DKK LEJRE TØMREREN ApS (Nu: Tømrerselskabet af 1. feburar 2012 ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -3.189' DKK LEJRE INVEST ApS (Nu: Holdingselskabet af 1. februar 2012 ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 351' DKK LEJRE TØMREREN ApS (Nu: Tømrerselskabet af 1. feburar 2012 ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 4.646' DKK LEJRE TØMREREN ApS (Nu: Tømrerselskabet af 1. feburar 2012 ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EJENDOMSSELSKABET TRANEMOSEVEJ 9 ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Holdingselskabet af 1. februar 2012 ApS (12 år 7 måneder) |
Seed: 1521158389
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2000 hos FJORDENS EJENDOMME ApS (tidligere AABYHØJ TØMRERFIRMA ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Niels Behr i 10 år 1 måned, inden stoppet den 25. august 2010.
Dengang var virksomhedens branche indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. august 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Holdingselskabet af 1. februar 2012 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET TRANEMOSEVEJ 9 ApS
Via Holdingselskabet af 1. februar 2012 ApS
Direktørposter (2)
-
Holdingselskabet af 1. februar 2012 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2012 -
EJENDOMSSELSKABET TRANEMOSEVEJ 9 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
LEJRE TØMREREN ApS (Nu: Tømrerselskabet af 1. feburar 2012 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2016
Registreringsdato: 28.06.2016 -
Lejre Tømreren (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.05.2016
Registreringsdato: 19.05.2016 -
Lejre Tømreren (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.05.2016
Registreringsdato: 19.05.2016
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Direktør
29.11.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.03.2012 - 28.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
19.05.2016 - 19.05.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niels Behr er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holdingselskabet af 1. februar 2012 ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -3.129' DKK. Igennem sit holdingselskab Holdingselskabet af 1. februar 2012 ApS har Niels dermed også ejerandele i EJENDOMSSELSKABET TRANEMOSEVEJ 9 ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Niels Behr, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor LEJRE TØMREREN ApS (Nu: Tømrerselskabet af 1. feburar 2012 ApS) fremviste et overskud på 789' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor LEJRE INVEST ApS (Nu: Holdingselskabet af 1. februar 2012 ApS) fremviste et underskud på 3.189' DKK.