Nels Buchvardt Priess
Karrieren startede hos: | ROYAL GREENLAND SCANDINAVIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 65.845' DKK FREDERIKSVÆRK ÅLEEXPORT A/S (Nu: AQUAPRI A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -2.038' DKK FREDERIKSVÆRK ÅLEEXPORT A/S (Nu: AQUAPRI A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 207.850' DKK AQUAPRI A/S (Nu: AQUAPRI HOLDING A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 190.741' DKK PRIESS & CO. EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: AQUAPRI DENMARK A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos FREDERIKSVÆRK ÅLEEXPORT A/S (Nu: AQUAPRI A/S) (2014-15) |
Seed: 1768115694
Karrieren som leder begyndte for alvor for længe siden i ROYAL GREENLAND SCANDINAVIA A/S (tidligere PRISCO RØGVARER A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Nels Buchvardt Priess i 14 år 1 måned, inden stoppet d. 23. december 1987.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med fisk og fiskeprodukter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HØGHØJ DAMBRUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
N. Priess Holding 2018 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
AQUAPRI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.1981 -
N. Priess Holding 2018 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
AQUAPRI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.1981 -
AQUAPRI DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.1976
Ejendomme (1)
Tidslinje (36)
-
AQUAPRI A/S (Nu: AQUAPRI HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2022
Registreringsdato: 25.05.2022 -
RHP AQUA INVEST ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 09.03.2022
Registreringsdato: 09.03.2022 -
N. PRIESS HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.11.2018
Registreringsdato: 19.11.2018
Blå bog (fortsat)
Nels har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
19.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.10.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.02.2007 - 25.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
19.11.2018 - 09.03.2022
Ejerandel: 10-14.99%
Nels Buchvardt Priess er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn N. Priess Holding 2018 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.161' DKK. Igennem sit holdingselskab N. Priess Holding 2018 ApS har Nels dermed også ejerandele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Nels Buchvardt Priess, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor FREDERIKSVÆRK ÅLEEXPORT A/S (Nu: AQUAPRI A/S) fremviste et overskud på 65.845' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor FREDERIKSVÆRK ÅLEEXPORT A/S (Nu: AQUAPRI A/S) fremviste et underskud på 2.038' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nels' netværk er Anders Buchvardt Priess.