Stefan Marcus Johannesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | STEFAN JOHANNESEN (Ejer) |
Største overskud: | 23.863' DKK SOFIEHØJ EJENDOMME ApS (2014) |
Største underskud: | -1.260' DKK SOFIEHØJ EJENDOMME ApS (2015) |
Største egenkapital: | 26.915' DKK SOFIEHØJ EJENDOMME ApS (2014) |
Største gæld: | 25.403' DKK SOFIEHØJ EJENDOMME ApS (2018) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SOFIEHØJ EJENDOMSADMINISTRATION ApS (Nu: Sea Services ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af The Maze Capital Group (17 år 7 måneder) |
Seed: 152098235
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1996 hos STEFAN JOHANNESEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Stefan Marcus Johannesen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Stefan i 10 år 3 måneder, før stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen almindelig rengøring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Blue Ocean Assets ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (2)
-
Sea Services ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2011 -
Blue Ocean Assets ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
SOFIEHØJ EJENDOMME ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Blue Ocean Assets ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
Blue Ocean Assets ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.06.2024
Registreringsdato: 02.06.2024 -
Blue Ocean Assets ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024
Blå bog (fortsat)
Stefan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
27.05.2024 - 02.06.2024
Direktør
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejer
03.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 30.06.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2000 - 27.06.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor SOFIEHØJ EJENDOMSADMINISTRATION ApS (Nu: Sea Services ApS) kunne fremvise et overskud på 327' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor SOFIEHØJ EJENDOMSADMINISTRATION ApS (Nu: Sea Services ApS) kunne fremvise et underskud på 555' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Stefan' netværk er Kristine Håkonsen Johannesen.