Søren Hartmann
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET TACITUS (Direktør) |
Største overskud: | 43.903' DKK FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 (2021) |
Største underskud: | -86.597' DKK FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 (2022) |
Største egenkapital: | 446.383' DKK FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 (2021) |
Største gæld: | 133.209' DKK Sorø Søpark A/S (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos J. H. ADMINISTRATION A/S (2023) |
Seed: 897910483
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for flere år siden ved AKTIESELSKABET TACITUS med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Søren Hartmann i 70 år 2 måneder, før stoppet den 3. juli 2024.
I dag arbejder virksomheden med anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 17.170' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
J. H. ADMINISTRATION A/S
Ejerandel: 20-24.99% -
EJD SCT JØRGENS PARK NÆSTVED
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Guldborgvej 36 v/Søren Hartmann
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (4)
-
FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.01.2002 -
Sorø Søpark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2021 -
AKTIESELSKABET TACITUS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.1954 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET DOMVS PORTVS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.1959
Ejendomme (7)
Tidslinje (28)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET DOMVS PORTVS
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
AKTIESELSKABET TACITUS
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 70 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
27.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.04.1986 - 03.07.2024
Bestyrelsesmedlem
14.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.04.1959 - 03.07.2024
Bestyrelsesmedlem
28.04.1959 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.04.1954 - 03.07.2024
Bestyrelsesmedlem
17.04.1954 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 kunne offentliggøre et overskud på 43.903' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 kunne offentliggøre et underskud på 86.597' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.364' DKK (Sorø Søpark A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.428' DKK (FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 348.226' DKK (FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 980' DKK (Sorø Søpark A/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Nicolai Hartmann.