Rasmus Brix Kronborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Advokatfirmaet Advodan (Ejer) |
Største overskud: | 26.229' DKK MBS 36 HOLDING A/S (2014-15) |
Største underskud: | -10.445' DKK YDBY TEGLVÆRK A/S (2015) |
Største egenkapital: | 287.318' DKK MBS 36 HOLDING A/S (2018-19) |
Største gæld: | 336.963' DKK MBS 36 HOLDING A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos DANTRYK A/S (Nu: Dantryk A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANTRYK EJENDOMME A/S (19 år 11 måneder) |
Seed: 1447243612
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1997 hos Advokatfirmaet Advodan (tidligere Advokatfirmaet Lyngs - Visby & Bjerre) som Ejer. Rasmus Brix Kronborg købte en andel af virksomheden den 1. januar 1997 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Rasmus af: Kristian Visby, Preben Bjerre og Carsten Lyngs. Titlen som Ejer havde Rasmus i 12 år 11 måneder, inden stoppet den 31. december 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor juridisk bistand. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2009.
Bestyrelsesposter (2)
-
Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.04.2024 -
Thisted Forsikring A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (88)
-
YDBY TEGLVÆRK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
Thisted Forsikring A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.05.2008 - 06.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - 03.05.2023
Bestyrelsesmedlem
04.05.2023 - 03.04.2024
Bestyrelsesmedlem
04.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - 03.05.2023
Bestyrelsesmedlem
04.05.2023 - 03.04.2024
Bestyrelsesmedlem
04.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
03.04.2020 - 01.01.2022
Ejerandel: 22,22% -
Stifter og Ejer
20.03.2020 - 01.01.2022
Ejerandel: 20-24.99%
Rasmus Brix Kronborg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos HELLIGSØ TEGLVÆRK A/S der præsenterede et overskud på 18.097' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos YDBY TEGLVÆRK A/S der præsenterede et underskud på 10.445' DKK.
Rasmus har i alt siddet i bestyrelsen hos 38 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 11 måneder fra 1998 til 2018 hos DANTRYK EJENDOMME A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 8.656' DKK (MBS 36 HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 170' DKK (NORSK HYTTEUDVIKLING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 95.124' DKK (MBS 36 HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 84' DKK (Advodan Thisted ApS (Nu: Frederiksgade 14 2 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Dennis René Petersen.