Torben Høholt Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 3. mar. 1976 (48 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PTP 2 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.632' DKK ENS HOLDING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -13.034' DKK K/S TAGHOLM NØRRESUNDBY (2017) |
Største egenkapital: | 201.748' DKK ENS HOLDING ApS (2015-16) |
Største gæld: | 68.254' DKK K/S TAGHOLM NØRRESUNDBY (2014) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos GPP ARKITEKTER A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af ADVOKATFIRMAET TORBEN HØHOLT JENSEN ApS (25 år 2 måneder) |
Seed: 720449398
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for flere år siden ved PTP 2 ApS (tidligere KAJ NIELSEN, TRICOTAGEFABRIK ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Høholt Jensen i 22 år 1 måned, før stoppet den 22. april 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. april 1998.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ADVOKATFIRMAET TORBEN HØHOLT JENSEN ApS
Ejerandel: 100% -
THJMS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KONTORFÆLLESSKABET KANNIKEHUSET ApS
Via ADVOKATFIRMAET TORBEN HØHOLT JENSEN ApS -
KET EJENDOMME ApS
Via THJMS HOLDING ApS -
GFVEGENTERAPI.DK ApS
Via THJMS HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
ADVOKATFIRMAET TORBEN HØHOLT JENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.1999 -
GFVEGENTERAPI.DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2015 -
KET EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2005 -
THJMS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2010
Bestyrelsesposter (5)
-
GPP ARKITEKTER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.04.2018 -
BRDR. ELBOE Autoservice ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.05.2016 -
DANA-TOOL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.07.2021 -
Din Låsesmed A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2023 -
ÅRHUS DETAIL A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 16.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (162)
-
ÅRHUS DETAIL A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
K/S ERHVERVSPARKEN 22, GADSTRUP (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSPARKEN 22, GADSTRUP ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
03.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
11.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Torben Høholt Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THJMS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 183' DKK. Igennem holdingselskabet THJMS HOLDING ApS har Torben derfor også ejerandele i KET EJENDOMME ApS (50-66.65%) og GFVEGENTERAPI.DK ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Torben Høholt Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Torben Høholt Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved ENS HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 17.632' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved J. TORSTENSEN A/S der præsenterede et underskud på 5.623' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 72 forskellige selskaber (heraf 15 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 1 måned fra 1976 til 1998 hos PTP 2 ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.434' DKK (Dyrehospitalet Heden ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.017' DKK (Din Låsesmed A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.919' DKK (SATURNVEJ KOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.719' DKK (BRDR. ELBOE ApS (Nu: BRDR. ELBOE Autoservice ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Ole Gottschalck Dithmer.