Claus Rene Klostermann
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMS-GRUPPEN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 354.121' DKK COPENHAGEN CITY PROPERTIES ApS (Nu: PFA CC Properties ApS) (2018) |
Største underskud: | -14.548.181' DKK PG EJENDOMME VI ApS (Nu: ESBJERG STORCENTER A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 2.163.063' DKK COPENHAGEN CITY PROPERTIES ApS (Nu: PFA CC Properties ApS) (2021) |
Største gæld: | 378.021.312' DKK PG EJENDOMME VI ApS (Nu: ESBJERG STORCENTER A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 135 årsværk hos DEN SPECIALPÆDAGOGISKE DAGBEHANDLINGSSKOLE SPUTNIK ApS (Nu: DEN SPECIALPÆDAGOGISKE DAGBEHANDLINGSINSTITUTION SPUTNIK ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af VMA INVEST ApS (19 år 5 måneder) |
Seed: 1938701557
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1986 i EJENDOMS-GRUPPEN A/S (tidligere ANDERS ISRAELSENS DATA ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Claus Rene Klostermann i 16 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 9. oktober 2002.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. juli 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
COPENHAGEN CITY PROPERTIES ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
VMA INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
EJENDOMSGRUPPEN DANMARK ApS
Via COPENHAGEN CITY PROPERTIES ApS -
EJENDOMSGRUPPEN I ApS
Via EJENDOMSGRUPPEN DANMARK ApS -
SKOVRIDERGÅRDSVEJ 23 ApS
Via COPENHAGEN CITY PROPERTIES ApS -
Bogholder Allé 36 ApS
Via COPENHAGEN CITY PROPERTIES ApS -
EJENDOMSSELSKABET HACM ApS
Via COPENHAGEN CITY PROPERTIES ApS -
HUSUMGADE 22-24 ApS
Via EJENDOMSSELSKABET HACM ApS -
SVANEVEJ 14-16 ApS
Via EJENDOMSSELSKABET HACM ApS -
KONG GEORGS VEJ 63 ApS
Via EJENDOMSSELSKABET HACM ApS
Direktørposter (4)
-
VMA INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2005 -
Bogholder Allé 36 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
CAPITAL INVESTMENT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2023 -
COPENHAGEN CITY PROPERTIES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2013
Bestyrelsesposter (3)
-
SVANEVEJ 14-16 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.05.2009 -
KONG GEORGS VEJ 63 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.09.2011 -
HUSUMGADE 22-24 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.01.2007
Tidslinje (741)
-
CAPITAL INVESTMENT A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
CAPITAL INVESTMENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
CAPITAL INVESTMENT A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2023
Registreringsdato: 30.04.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,01% -
Direktør
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejer
22.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
11.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via EJENDOMSSELSKABET HACM ApS -
Bestyrelsesmedlem
09.01.2007 - Stadig aktiv
Ejer
19.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via EJENDOMSSELSKABET HACM ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
03.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Claus Rene Klostermann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i VIKING SIX ApS (Nu: BVK Highstreet Stroget 3 ApS) der præsenterede et overskud på 33.812' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Viking Seven ApS (Nu: BVK Highstreet Stroget 4 ApS) der præsenterede et underskud på 11.802' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 259 forskellige selskaber (heraf 30 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 8 måneder fra 2007 til i dag hos HUSUMGADE 22-24 ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 20.768' DKK (K/S PRØVENSVEJ 1, BRØNDBY).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 228.552' DKK (COPENHAGEN CITY PROPERTIES ApS (Nu: PFA CC Properties ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.803.167' DKK (COPENHAGEN CITY PROPERTIES ApS (Nu: PFA CC Properties ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -216.553' DKK (PG EJENDOMME VI ApS (Nu: ESBJERG STORCENTER A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Mathilde Klostermann Olsen.