Christian Ole Elverdam
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARSMATRIX I/S (Ejer) |
Største overskud: | 344.875' DKK IO INTERACTIVE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -7.616' DKK Greater Bag of Holding ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 913.899' DKK IO INTERACTIVE A/S (2023-24) |
Største gæld: | 307.505' DKK IO INTERACTIVE A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af ARSMATRIX I/S (7 år 6 måneder) |
Seed: 1344001597
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1998 hos ARSMATRIX I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Hans Ernst Lassen at Christian Ole Elverdam stiftede ARSMATRIX I/S den dag i oktober 1998. Titlen som Ejer og Stifter havde Christian i 7 år 6 måneder, inden stoppet den 31. marts 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Elverdam Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Greater Bag of Holding ApS
Via Elverdam Holding ApS -
IO INTERACTIVE A/S
Via Greater Bag of Holding ApS -
Copenhagen Flames ApS UNDER KONKURS
Via IO INTERACTIVE A/S
Direktørposter (2)
-
Elverdam Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2017 -
Greater Bag of Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
IO INTERACTIVE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
IO INTERACTIVE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.08.2022
Registreringsdato: 08.08.2022 -
IO INTERACTIVE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2022
Registreringsdato: 07.08.2022 -
Greater Bag of Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.07.2019
Registreringsdato: 09.07.2019
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
09.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
09.06.2017 - 02.06.2024
Bestyrelsesmedlem
08.08.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40,01% -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2006 - 30.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2006 - 30.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Ole Elverdam er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Elverdam Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 17' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Greater Bag of Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Christian Ole Elverdam, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Greater Bag of Holding ApS fremviste et overskud på 181.045' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Greater Bag of Holding ApS fremviste et underskud på 7.616' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 69.288' DKK (IO INTERACTIVE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 913.899' DKK (IO INTERACTIVE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 651.858' DKK (Greater Bag of Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Hakan Bent Abrak.