Peder Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Peder Hansen (Stifter) |
Største overskud: | 21.076' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2023) |
Største underskud: | -36.901' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2022) |
Største egenkapital: | 357.878' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2021) |
Største gæld: | 58.031' DKK LANGELAND FORSYNING A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Peder Hansen (40 år 3 måneder) |
Seed: 666167465
Det hele startede i 1984 ved Peder Hansen (tidligere P H SERVICE V/PEDER HANSEN) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Peder Hansen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Peder nu bestreddet i 40 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrkning af andre flerårige afgrøder.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Peder Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EJENDOMSSELSKABET DAN FAIR ApS
Ejerandel: 100% -
GP-HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PH-SERVICE ApS
Via GP-HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
PH-SERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2009 -
EJENDOMSSELSKABET DAN FAIR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2001 -
GP-HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2010
Bestyrelsesposter (6)
-
VEKSEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2021 -
FONDEN SPODSBJERG TURISTBÅDEHAVN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.05.2022 -
FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2021 -
Ø/strøm A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2021 -
Langeland Energi & Forsyning ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.11.2023 -
LANGELAND FORSYNING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
MESSETÆPPER ApS (Nu: PHMT ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
MESSETÆPPER A/S (Nu: PHMT ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
PH-SERVICE A/S (Nu: PH-SERVICE ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024
Blå bog (fortsat)
Peder har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
27.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Peder Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GP-HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.131' DKK. Gennem holdingselskabet GP-HOLDING ApS har Peder derfor også andele i PH-SERVICE ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Peder Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Peder Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING der præsenterede et overskud på 21.076' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING der præsenterede et underskud på 36.901' DKK.
Peder har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 10 måneder fra 2009 til 2024 hos PH-SERVICE ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 21.076' DKK (FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.962' DKK (GP-HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 353.259' DKK (LANGELAND FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 391' DKK (LEF VIND 1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Lars Birk Rasmussen.