Claus Tolstrup Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 1996 (28 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HERSTAL EXPORT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.100.778' DKK COSMOGRAPHIC A/S (Nu: WELEARN A/S) (2016) |
Største underskud: | -1.325' DKK PACIFIC FROZEN FOODS A/S (Nu: SCAN CONVERT A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.565.293' DKK COSMOGRAPHIC A/S (Nu: WELEARN A/S) (2016) |
Største gæld: | 1.130.034' DKK COSMOGRAPHIC A/S (Nu: WELEARN A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos PACIFIC FROZEN FOODS A/S (Nu: SCAN CONVERT A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af TOLSTRUP FINANS ApS (24 år 1 måned) |
Seed: 1573871422
Erhvervskarrieren startede i 1996 hos HERSTAL EXPORT ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Claus Tolstrup Nielsen i 3 år 1 måned, før stoppet d. 15. juni 1999.
Dengang var virksomhedens branche indenfor el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. oktober 1999.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MD ODENSE EJENDOMME A/S
Ejerandel: 15-19.99% -
TOLSTRUP FINANS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
EJENDOMSSELSKABET VANGEN A/S
Via TOLSTRUP FINANS ApS -
VESTERLØKKEN HOLDING ApS
Via TOLSTRUP FINANS ApS -
EJENDOMSSELSKABET VESTERLØKKEN A/S
Via VESTERLØKKEN HOLDING ApS -
EXPURI ApS
Via TOLSTRUP FINANS ApS
Direktørposter (4)
-
EJENDOMSSELSKABET VANGEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2012 -
TOLSTRUP FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2000 -
EJENDOMSSELSKABET VESTERLØKKEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2010 -
VESTERLØKKEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.08.2010
Bestyrelsesposter (5)
-
EJENDOMSSELSKABET VANGEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2012 -
EJENDOMSSELSKABET VESTERLØKKEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.10.2010 -
MD ODENSE EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.02.2013 -
VESTERLØKKEN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.08.2010 -
EXPURI ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.07.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (59)
-
EJENDOMSSELSKABET VANGEN A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET VANGEN A/S)
Fratrådt som direktørDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024 -
EJENDOMSSELSKABET VANGEN A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET VANGEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024 -
HOLDINGSELSKABET VANGEN A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
17.12.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.08.2012 - Stadig aktiv
Ejer
13.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via TOLSTRUP FINANS ApS -
Bestyrelsesmedlem
12.07.2012 - Stadig aktiv
Ejer
16.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via TOLSTRUP FINANS ApS -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.10.2010 - Stadig aktiv
Ejer
15.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via VESTERLØKKEN HOLDING ApS -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
09.08.2010 - Stadig aktiv
Ejer
02.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via TOLSTRUP FINANS ApS
Claus Tolstrup Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TOLSTRUP FINANS ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 37.395' DKK. Gennem holdingselskabet TOLSTRUP FINANS ApS har Claus derfor også andele i EJENDOMSSELSKABET VANGEN A/S (20-24.99%), VESTERLØKKEN HOLDING ApS (20-24.99%) samt EXPURI ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Claus Tolstrup Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Claus Tolstrup Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos BJØRNEVANGEN A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET VANGEN A/S) der præsenterede et overskud på 20.085' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 1 måned fra 2010 til i dag hos VESTERLØKKEN HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 3.636' DKK (PACIFIC FROZEN FOODS A/S (Nu: SCAN CONVERT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 242' DKK (COSMOGRAPHIC A/S (Nu: WELEARN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54.586' DKK (VESTERLØKKEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 246' DKK (EXPURI ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Jimmy Nyland Andersen.