Henrik Bugge Schlæger
Erhvervsaktiv siden: | 3. dec. 1997 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | OVE SCHLÆGER I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.500' DKK Schlæger og Andersen A/S (Nu: Schlæger Gruppen A/S) (2023) |
Største underskud: | -3.988' DKK GLARMESTER SCHLÆGER A/S (Nu: SCHLÆGER HOLDING A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 6.400' DKK GLARMESTRENES DØGNVAGT A/S (2023) |
Største gæld: | 18.644' DKK Schlæger og Andersen A/S (Nu: Schlæger Gruppen A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos Schlæger og Andersen A/S (Nu: Schlæger Gruppen A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SCHLÆGER HOLDING A/S (20 år 2 måneder) |
Seed: 987608135
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1997 hos OVE SCHLÆGER I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Ove Vilhelm Schlæger, Peter Bugge Schlæger at Henrik Bugge Schlæger stiftede OVE SCHLÆGER I/S den dag i december 1997. Titlen som Ejer og Stifter bestred Henrik i 2 år, før stoppet d. 31. december 1999.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SCHLÆGER HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Glarmesterfirmaet F. Linck ApS
Via SCHLÆGER HOLDING A/S -
SCHLÆGER ApS
Via SCHLÆGER HOLDING A/S -
H.P. Olsen & Søn Glarmestre I/S
Via SCHLÆGER ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
SCHLÆGER HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2004 -
SCHLÆGER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2008
Bestyrelsesposter (4)
-
SCHLÆGER HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2004 -
GLARMESTRENES DØGNVAGT A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 22.04.2021 -
Kofoed Snedkeri ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2018 -
Ove Schlæger Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
Ove Schlæger Ejendomme A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2024
Registreringsdato: 29.06.2024 -
Schlæger og Andersen A/S (Nu: Schlæger Gruppen A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
Schlæger og Andersen VVS ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejer
31.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.06.2004 - Stadig aktiv
Ejer
08.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.05.2016 - 22.04.2024
Reel ejer
01.06.2016 - 19.12.2018
Reel ejer
20.12.2018 - 30.06.2021
Reel ejer
01.07.2021 - 01.08.2023
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Schlæger og Andersen A/S (Nu: Schlæger Gruppen A/S) kunne offentliggøre et overskud på 1.500' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GLARMESTER SCHLÆGER A/S (Nu: SCHLÆGER HOLDING A/S) kunne offentliggøre et underskud på 3.988' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.500' DKK (Schlæger og Andersen A/S (Nu: Schlæger Gruppen A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.988' DKK (GLARMESTER SCHLÆGER A/S (Nu: SCHLÆGER HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.400' DKK (GLARMESTRENES DØGNVAGT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.929' DKK (GLARMESTER SCHLÆGER A/S (Nu: SCHLÆGER HOLDING A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Kresten Mikael Valdal.