Palle Bo Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | H. CHR. PEDERSEN. ODENSE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 12.459' DKK STØBERIET KORSHAVN ApS (2022) |
Største underskud: | -594' DKK STØBERIET KORSHAVN ApS (2014) |
Største egenkapital: | 19.909' DKK STØBERIET KORSHAVN ApS (2023) |
Største gæld: | 62.481' DKK STØBERIET KORSHAVN ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af H. CHR. PEDERSEN. ODENSE A/S (29 år 7 måneder) |
Seed: 1869312450
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1984 ved H. CHR. PEDERSEN. ODENSE A/S (tidligere SLAGTERMESTER H. CHR. PEDERSEN, ODENSE A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Palle Bo Petersen i 29 år 7 måneder, før fratrædelsen den 14. februar 2014.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 14. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMMEN VESTERGADE 39 PALLE BO PETERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ThoBo ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
STØBERIET KORSHAVN ApS
Via ThoBo ApS -
SH32 ApS
Via STØBERIET KORSHAVN ApS -
Støberiet Nyborg ApS
Via STØBERIET KORSHAVN ApS -
Ejendomsselskabet Bakkehusene ApS
Via STØBERIET KORSHAVN ApS -
Bakkehusene A/S
Via Ejendomsselskabet Bakkehusene ApS
Direktørposter (1)
-
ThoBo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Støberiet Nyborg ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.07.2021
Ejendomme (16)
Tidslinje (15)
-
Støberiet Nyborg ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.07.2021
Registreringsdato: 28.07.2021 -
STØBERIET KORSHAVN ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018 -
ThoBo ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018
Blå bog (fortsat)
Palle har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
01.07.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
09.11.2017 - 22.06.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.07.2021 - 05.10.2021
Bestyrelsesmedlem
28.07.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Direktør
12.10.2010 - Stadig aktiv
Ejer
14.02.2014 - 01.10.2018
Reel ejer
14.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 6,67%
Palle Bo Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ThoBo ApS (ejer lige nu 20%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 315' DKK. Gennem sit holdingselskab ThoBo ApS har Palle dermed også andele i STØBERIET KORSHAVN ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Palle Bo Petersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor STØBERIET KORSHAVN ApS landede et overskud på 12.459' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor STØBERIET KORSHAVN ApS landede et underskud på 594' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.274' DKK (STØBERIET KORSHAVN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 256' DKK (Støberiet Nyborg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.909' DKK (STØBERIET KORSHAVN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 315' DKK (ThoBo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Thomas Haislund Agergaard.