Niels Skou
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1982 (42 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Niels Skou (Stifter) |
Største overskud: | 54.886' DKK EJENDOMSANPARTSSELSKABET Q 1 (2018-19) |
Største underskud: | -15.979' DKK Partnerselskabet Rigensgade Kaserne (2019) |
Største egenkapital: | 630.512' DKK DONAU AGRO ApS (2023) |
Største gæld: | 360.646' DKK GRAM OG NYBØL GODSER A/S (2023) |
Flest årsværk: | 82 årsværk hos GRAM OG NYBØL GODSER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Niels Skou (42 år 4 måneder) |
Seed: 596731067
Karrieren som erhvervsperson startede i 1982 i Niels Skou (tidligere GODSEJER NIELS SKOU) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Niels Skou og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Niels nu bestreddet i 42 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NS 97 ApS
Ejerandel: 100% -
Niels Skou
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
LILLE GRUNDET BYG 1 ApS
Via NS 97 ApS -
KJÆRULFF HOLDING A/S
Via LILLE GRUNDET BYG 1 ApS -
Komplementarselskabet Donau Agro Invest ApS
Via LILLE GRUNDET BYG 1 ApS -
Donau Agro Invest P/S
Via Komplementarselskabet Donau Agro Invest ApS -
DONAU AGRO ApS
Via Donau Agro Invest P/S -
BLAHOVA ApS
Via DONAU AGRO ApS -
Komplementarselskabet Rigensgade Kaserne ApS
Via NS 97 ApS -
Partnerselskabet Rigensgade Kaserne
Via Komplementarselskabet Rigensgade Kaserne ApS -
Projekt Vedbæk ApS
Via NS 97 ApS -
Projekt Marina Holding ApS
Via Projekt Vedbæk ApS -
VEDBÆK STRANDVEJ 391 ApS
Via Projekt Marina Holding ApS -
Hotel Marina ApS
Via VEDBÆK STRANDVEJ 391 ApS
Direktørposter (4)
-
Komplementarselskabet Rigensgade Kaserne ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2016 -
LILLE GRUNDET BYG 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2006 -
NS 97 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2023 -
Projekt Vedbæk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
LILLE GRUNDET BYG 1 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.08.2019 -
KJÆRULFF HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2010 -
Partnerselskabet Rigensgade Kaserne
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2016 -
Donau Agro Invest P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.07.2022
Ejendomme (4)
Tidslinje (62)
-
Projekt Marina Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024 -
NS 97 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
ApS KBUS 17 NR. 1066 (Nu: NS 97 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
04.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Komplementarselskabet Donau Agro Invest ApS -
Reel ejer og Direktør
03.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,46% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,6% -
Direktør
23.08.2016 - Stadig aktiv
Ejer
12.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via NS 97 ApS -
Stifter og Ejer
01.05.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niels Skou er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NS 97 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 135.414' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Projekt Vedbæk ApS (38,46%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Niels Skou, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Niels Skou har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSANPARTSSELSKABET Q 1 der præsenterede et overskud på 54.886' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i Partnerselskabet Rigensgade Kaserne der præsenterede et underskud på 15.979' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 24 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 3 måneder fra 2010 til i dag hos KJÆRULFF HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.326' DKK (GRAM OG NYBØL GODSER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.654' DKK (KJÆRULFF HJÆLPEMIDLER A/S (Nu: Direct Healthcare Group Danmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 630.512' DKK (DONAU AGRO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.960' DKK (KJÆRULFF HJÆLPEMIDLER A/S (Nu: Direct Healthcare Group Danmark A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Morten Mølgaard Boll.