Flemming Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1994 (30 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FLEMMING NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 201.954' DKK DEN DANSKE NATURFOND (2021) |
Største underskud: | -158.928' DKK DEN DANSKE NATURFOND (2022) |
Største egenkapital: | 1.203.174' DKK DEN DANSKE NATURFOND (2023) |
Største gæld: | 104.717' DKK DEN DANSKE NATURFOND (2021) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos DEN DANSKE NATURFOND (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af DEN DANSKE NATURFOND (9 år 2 måneder) |
Seed: 573183786
Det hele begyndte for alvor dengang i 1994 hos FLEMMING NIELSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Flemming Nielsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Flemming i 8 år 7 måneder, inden stoppet den 1. november 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anlægsgartnerier. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. november 2002.
Direktørposter (1)
-
DEN DANSKE NATURFOND
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015
Repræsentant (2)
-
Ejerforeningen Mølle Alle 12-14
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.03.2023 -
Grundejerforening, Kobberdamsvej 1-19
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 23.11.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Ejerforeningen Mølle Alle 12-14
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023 -
Grundejerforeningen Kobberdamsvej 1-19, 3150 Hellebæk
Fratrådt som repræsentantDato: 23.11.2021
Registreringsdato: 23.11.2021 -
Grundejerforening, Kobberdamsvej 1-19
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.11.2021
Registreringsdato: 23.11.2021
Blå bog (fortsat)
Flemming har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
23.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
02.10.2021 - 23.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1994 - 01.11.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor DEN DANSKE NATURFOND fremviste et overskud på 201.954' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor DEN DANSKE NATURFOND fremviste et underskud på 158.928' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Per Holten-andersen.