Peter Wolsing-Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 1982 (41 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS AF 27/9 1982 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.296' DKK HELIKOPTER A/S (Nu: BELONG A/S) (2014) |
Største underskud: | -10.027' DKK HELIKOPTER A/S (Nu: BELONG A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 7.317' DKK SUPERTRYK ETIKETTER A/S (Nu: Selskabet af 1. maj 2017 A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 31.848' DKK HELIKOPTER A/S (Nu: BELONG A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos HELIKOPTER A/S (Nu: BELONG A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sailingguidelines v/Peter Wolsing-Hansen (32 år 5 måneder) |
Seed: 2084590497
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1982 ved ApS AF 27/9 1982 som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Wolsing-Hansen i 7 år, før fratrædelsen den 18. oktober 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. april 1990.
Direktørposter (3)
-
Sailing Innovation Lab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2023 -
Danmarks Sejlsportsliga ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2017 -
Sailing Education Lab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2024
Repræsentant (1)
-
Foreningen Sailing Innovation Lab.
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
Sailing Education Lab ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
Sailing Innovation Lab ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023 -
Foreningen Sailing Innovation Lab.
Tilknyttet som repræsentantDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
24.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1990 - 20.09.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
07.10.2016 - 01.01.2017
Direktør
02.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Danmarks Sejlsportsliga ApS fremviste et overskud på 154' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Danmarks Sejlsportsliga ApS fremviste et underskud på 1.434' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.434' DKK (Danmarks Sejlsportsliga ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Sailing Innovation Lab ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.555' DKK (Danmarks Sejlsportsliga ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jørgen Malmberg Thorsell.