Orla Nedergaard Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1994 (30 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | P.L. ADMINISTRATION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 36.199' DKK HJPL Holding A/S (2023) |
Største underskud: | -156' DKK PL EJENDOMME HJØRRING ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 24.734' DKK O.T. HOLDING HJØRRING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 19.713' DKK P.L. SERVICE HJØRRING A/S (2015) |
Flest årsværk: | 70 årsværk hos H. JESPERSEN & SØN. EL-INSTALLATION. HIRTSHALS A/S (Nu: H. JESPERSEN/P.L. Service ApS) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af O.T. HOLDING HJØRRING ApS (24 år 1 måned) |
Seed: 189613374
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1994 ved P.L. ADMINISTRATION A/S (tidligere ERLING LARSEN A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Orla Nedergaard Larsen i 6 år 6 måneder, før fratrædelsen den 6. oktober 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
O.T. HOLDING HJØRRING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
H. JESPERSEN/P.L. Service ApS
Via O.T. HOLDING HJØRRING ApS -
OBT INVEST ApS
Via O.T. HOLDING HJØRRING ApS
Direktørposter (2)
-
H. JESPERSEN/P.L. Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2008 -
O.T. HOLDING HJØRRING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
H. JESPERSEN/P.L. Service ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
HJPL Holding A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
HJPL Holding A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
Alt El og Byg ApS (Nu: PL-Service Midtjylland ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.10.2022
Registreringsdato: 20.10.2022
Blå bog (fortsat)
Orla har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
26.11.2008 - Stadig aktiv
Direktør
01.12.2008 - Stadig aktiv
Ejer
26.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via O.T. HOLDING HJØRRING ApS -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.01.2016 - 01.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.06.2016 - 20.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.01.2016 - 24.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Orla Nedergaard Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn O.T. HOLDING HJØRRING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 24.734' DKK. Igennem sit holdingselskab O.T. HOLDING HJØRRING ApS har Orla dermed også ejerandele i H. JESPERSEN/P.L. Service ApS (5-9.99%) og OBT INVEST ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Orla Nedergaard Larsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HJPL Holding A/S fremviste et overskud på 36.199' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 36.199' DKK (HJPL Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 24.734' DKK (O.T. HOLDING HJØRRING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 99' DKK (OBT INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Orla' netværk er Thomas Rokkjær Sørensen.