Finn Hasselriis
Karrieren startede hos: | A/S DENCO SIKKERHEDSBEKLÆDNING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 188.854.886' DKK LUDVIG OG SARA ELSASS FOND (Nu: Elsass Fonden) (2014) |
Største underskud: | -295.844' DKK LUDVIG OG SARA ELSASS FOND (Nu: Elsass Fonden) (2022) |
Største egenkapital: | 1.600.467.825' DKK LUDVIG OG SARA ELSASS FOND (Nu: Elsass Fonden) (2014) |
Største gæld: | 46.911.717' DKK LUDVIG OG SARA ELSASS FOND (Nu: Elsass Fonden) (2014) |
Flest årsværk: | 65 årsværk hos DATA SCANNING A/S (Nu: POSTNORD SCANNING A/S) (2016) |
Seed: 353487236
Det hele startede for nu meget længe siden i A/S DENCO SIKKERHEDSBEKLÆDNING i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Finn Hasselriis i 29 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 24. januar 2003.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. juli 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Stampe Haume & Hasselriis
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
CENTER MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Phobos Plastic Recycling, Denmark A/S
Via CENTER MANAGEMENT ApS
Direktørposter (1)
-
CENTER MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.1986
Bestyrelsesposter (7)
-
CENTER MANAGEMENT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.1986 -
ADAX HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.05.2008 -
D-S Sikkerhedsudstyr A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.1977 -
Elsass Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.02.2013 -
FUTIFE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.03.1997 -
Phobos Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.10.2023 -
Phobos Plastic Recycling, Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.10.2023
Ejendomme (6)
Tidslinje (264)
-
Phobos Plastic Recycling, Denmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023 -
Phobos Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023 -
Skybnq ApS (Nu: SkyFi Energy ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2022
Registreringsdato: 28.11.2022
Blå bog (fortsat)
Finn har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,75% -
Bestyrelsesmedlem
06.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Finn Hasselriis har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i LUDVIG OG SARA ELSASS FOND (Nu: Elsass Fonden) der præsenterede et overskud på 188.854.886' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i LUDVIG OG SARA ELSASS FOND (Nu: Elsass Fonden) der præsenterede et underskud på 295.844' DKK.
Finn har i alt siddet i bestyrelsen hos 119 forskellige selskaber (heraf 36 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 46 år 11 måneder fra 1977 til i dag hos D-S Sikkerhedsudstyr A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 237.115' DKK (LUDVIG OG SARA ELSASS FOND (Nu: Elsass Fonden)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 87.471' DKK (RETAIL EJENDOMME A/S (Nu: JEUDAN III A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.077.740' DKK (LUDVIG OG SARA ELSASS FOND (Nu: Elsass Fonden)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -36.838' DKK (EQUI STALLION ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Rene Dræberg.