Karin Birgit Holst
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FRU KARIN HOLST (Ejer) |
Største overskud: | 21.114' DKK GRØNTTORVET KØBENHAVN A/S (Nu: GRØNTTORVET KØBENHAVN ApS) (2014) |
Største underskud: | -65.492' DKK COPENHAGEN MARKETS A/S (Nu: COPENHAGEN MARKETS ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 522.228' DKK GRØNTTORVET KØBENHAVN A/S (Nu: GRØNTTORVET KØBENHAVN ApS) (2015) |
Største gæld: | 580.875' DKK COPENHAGEN MARKETS A/S (Nu: COPENHAGEN MARKETS ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos JENS HOLST BLOMSTER EN GROS ApS (Nu: FLEURAMETZ DANMARK A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af JENS HOLST BLOMSTER HOLDING ApS (18 år 2 måneder) |
Seed: 729437683
Det hele begyndte for alvor dengang i 1997 hos FRU KARIN HOLST som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Karin Birgit Holst der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Karin i 2 år 10 måneder, inden stoppet den 1. juni 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENS HOLST EJENDOMME ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Holst Rens ApS
Via JENS HOLST EJENDOMME ApS
Direktørposter (1)
-
JENS HOLST EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2012
Tidslinje (28)
-
HANDELSSTANDSFORENINGEN I GENTOFTE KOMMUNES VELGØRENDE FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
FAMILIEN HOLST & CO. ApS (Nu: Renseriet Jan Mikkelsen (Gentofte) ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
HANDELSSTANDSFORENINGEN I GENTOFTE KOMMUNES VELGØRENDE FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2019
Registreringsdato: 09.04.2019
Blå bog (fortsat)
Karin har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
01.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
09.04.2019 - 16.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.11.2014 - 01.11.2023
Reel ejer
28.12.2017 - 01.11.2023
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
07.06.2000 - 14.08.2018
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JENS HOLST EJENDOMME ApS fremviste et overskud på 2.309' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor JENS HOLST EJENDOMME ApS fremviste et underskud på 4.504' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.309' DKK (JENS HOLST EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.524' DKK (JENS HOLST EJENDOMME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -195' DKK (Holst Rens ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karin' netværk er Jørgen Holst.