Lars Søholt Bjerregaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | INFOLINK V/LARS BJERREGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 693' DKK Lb Infolink ApS (Nu: INFOLINK ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -967' DKK CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.327' DKK Infolink Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.646' DKK CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Lb Infolink ApS (Nu: INFOLINK ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af INFOLINK ApS (24 år 7 måneder) |
Seed: 1859490505
Det hele startede for alvor en dag i 1989 i INFOLINK V/LARS BJERREGAARD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lars Søholt Bjerregaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lars i 17 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen databehandling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lars Bjerregaard ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Infolink Holding ApS
Via Lars Bjerregaard ApS -
INFOLINK ApS
Via Infolink Holding ApS -
CW PARTNER ApS
Via Infolink Holding ApS -
Coworkit A/S
Via CW PARTNER ApS
Direktørposter (1)
-
Lars Bjerregaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
INFOLINK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.09.2021 -
Infolink Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.09.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (42)
-
CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2023
Registreringsdato: 07.03.2023 -
INFOLINK ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2021
Registreringsdato: 16.09.2021 -
Infolink Holding ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2021
Registreringsdato: 16.09.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.06.2021 - 07.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.02.2000 - 15.09.2021
Reel ejer
17.02.2000 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42% -
Stifter og Direktør
03.01.2000 - 01.06.2020
Bestyrelsesmedlem
23.12.2016 - 15.09.2021
Ejer
03.01.2017 - 03.01.2017
Reel ejer
08.04.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42% -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2015 - 14.11.2018
Direktør
01.07.2015 - 28.11.2017
Ejer
25.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Infolink Holding ApS
Lars Søholt Bjerregaard er desuden indehaver af holdingselskabet Infolink Holding ApS (42% ejerskab). Gennem holdingselskabet Infolink Holding ApS ejes der også andele i INFOLINK ApS (100%) & CW PARTNER ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Lars Søholt Bjerregaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor Lb Infolink ApS (Nu: INFOLINK ApS) kunne offentliggøre et overskud på 605' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) kunne offentliggøre et underskud på 967' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 693' DKK (Lb Infolink ApS (Nu: INFOLINK ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 967' DKK (CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.327' DKK (Infolink Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -971' DKK (CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Martin Bjerregaard.