Jesper Loehr-Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 1985 (38 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HELSEBRANCHENS INFORMATIONSKONTOR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.430' DKK MACMANN BERG ApS (Nu: MACMANN ApS) (2014) |
Største underskud: | -1.247' DKK NATURSKØN ONLINE ApS (2014) |
Største egenkapital: | 4.735' DKK LOEHR-PETERSEN L.S.G. HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 8.740' DKK MACMANN BERG ApS (Nu: MACMANN ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos NATURKOST ÅRHUS ApS (Nu: NS ÅRHUS ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af LOEHR-PETERSEN L.S.G. HOLDING ApS (20 år 3 måneder) |
Seed: 1031621233
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1985 ved HELSEBRANCHENS INFORMATIONSKONTOR ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Jesper Loehr-Petersen i 3 år 1 måned, før fratrædelsen den 22. december 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1988 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. december 1988.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
OBTON SOLENERGI LETANG KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
LOEHR-PETERSEN L.S.G. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S OBTON SOLENERGI LETANG
Via OBTON SOLENERGI LETANG KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Direktørposter (1)
-
LOEHR-PETERSEN L.S.G. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (40)
-
MacMann Berg P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
MacMann Berg I ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2017
Registreringsdato: 27.03.2017 -
MacMann Berg I ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.01.2017
Registreringsdato: 23.01.2017
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
29.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
29.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
15.06.2004 - Stadig aktiv
Ejer
05.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - 31.12.2019
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
26.06.1992 - 26.10.1995
Reel ejer
15.06.2004 - 09.04.2019
Ejerandel: 100%
Jesper Loehr-Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LOEHR-PETERSEN L.S.G. HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.081' DKK. Gennem sit holdingselskab LOEHR-PETERSEN L.S.G. HOLDING ApS har Jesper dermed også andele i og .
Du kan se koncerndiagram for Jesper Loehr-Petersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor MACMANN BERG ApS (Nu: MACMANN ApS) landede et overskud på 2.430' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor NATURSKØN ONLINE ApS landede et underskud på 1.247' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 182' DKK (LOEHR-PETERSEN L.S.G. HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 249' DKK (K/S OBTON SOLENERGI LETANG).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.081' DKK (LOEHR-PETERSEN L.S.G. HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 54' DKK (Komplementarselskabet MacMann Berg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Bo Valdemar Vaaben.