Ivan Odgaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 1978 (46 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ISABELLA A/S (Direktør) |
Største overskud: | 57.360' DKK JCI HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -2.187' DKK HEDENSTED GOLFKLUB A/S (2023) |
Største egenkapital: | 365.807' DKK JCI HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 114.882' DKK JYDSK CAMPING INDUSTRI A/S (Nu: ISABELLA A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 81 årsværk hos JYDSK CAMPING INDUSTRI A/S (Nu: ISABELLA A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ISABELLA A/S (30 år 11 måneder) |
Seed: 604236873
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for længe siden i ISABELLA A/S (tidligere JYDSK CAMPING INDUSTRI A/S) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Ivan Odgaard i 29 år 3 måneder, inden stoppet d. 14. maj 2007.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 24.049' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEDENSTED GOLFKLUB A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
JCI HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.01.2009
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
HEDENSTED GOLFKLUB A/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.12.2018
Registreringsdato: 21.12.2018 -
OAKING A/S (Nu: Isabella Holding Vejle A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2018
Registreringsdato: 09.05.2018 -
CAMPION PRODUCTION ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2015
Registreringsdato: 17.12.2015
Blå bog (fortsat)
Ivan har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
21.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2014 - 09.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.1985 - 17.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.01.1978 - 14.05.2007
Bestyrelsesmedlem
30.01.1978 - 09.01.2009
Bestyrelsesmedlem
25.05.2011 - 17.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.12.2004 - 09.01.2009
Bestyrelsesmedlem
09.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Ivan Odgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i JCI HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 57.360' DKK.
Ivan har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 11 måneder fra 1978 til 2009 hos ISABELLA A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 32.726' DKK (JCI HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.187' DKK (HEDENSTED GOLFKLUB A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 365.807' DKK (JCI HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.270' DKK (HEDENSTED GOLFKLUB A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ivan' netværk er Kaj Alfastsen.