Peter Cederfeld de Simonsen
Karrieren startede hos: | A/S HINDSGAVL (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 904.848' DKK CARLSBERG BYEN P/S (Nu: Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S) (2022) |
Største underskud: | -172.512' DKK REALDANIA EJENDOMME A/S UNDER STIFTELSE (Nu: REALDANIA BY & BYG A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 3.701.882' DKK REALDANIA EJENDOMME A/S UNDER STIFTELSE (Nu: REALDANIA BY & BYG A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.179.919' DKK CARLSBERG BYEN P/S (Nu: Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S) (2022) |
Flest årsværk: | 95 årsværk hos A/S HINDSGAVL (2019) |
Seed: 136154684
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for nu flere år siden ved A/S HINDSGAVL i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Cederfeld de Simonsen i 73 år 10 måneder, før fratrædelsen den 30. maj 1997.
Virksomhedens branche var dengang indenfor konferencecentre og kursusejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 24. maj 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BRAHESBORG GODS/ PETER CEDERFELD DE SIMONSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Brahesborg Gods I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (4)
-
Selskabet af 12. februar 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2024 -
Ejendomsselskabet Seniorbo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
Arealudvikling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2016 -
REALDANIA BY & BYG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2003
Bestyrelsesposter (13)
-
Frijsenborg Poultry A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2021 -
KOMPLEMENTARSELSKABET KØGE KYST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.01.2015 -
W-W ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.04.2020 -
RINGKØBING K ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.01.2015 -
A/S HINDSGAVL
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2005 -
KOMPLEMENTARSELSKABET NÆRHEDEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2015 -
NÆRHEDEN P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2015 -
Kanalbyen i Fredericia P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.01.2015 -
Wefri Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2019 -
KØGE KYST P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.01.2015 -
WEFRI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.03.2004 -
FREDERICIAC KOMPLEMENTAR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.01.2015 -
FYNSKE BANK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.12.2013
Tidslinje (105)
-
Selskabet af 12. februar 2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.02.2024
Registreringsdato: 12.02.2024 -
MARCUSSEN & SØN EJENDOMSSELSKAB A/S
Fratrådt som direktørDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023 -
MARCUSSEN & SØN EJENDOMSSELSKAB A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 101 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
12.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
04.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Cederfeld de Simonsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved CARLSBERG BYEN EJENDOMME P/S der præsenterede et overskud på 222.264' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved CARLSBERG BYEN P/S (Nu: Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S) der præsenterede et underskud på 118.784' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 44 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 73 år 10 måneder fra 1923 til 1997 hos A/S HINDSGAVL.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 99.061' DKK (WEFRI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 172.512' DKK (REALDANIA EJENDOMME A/S UNDER STIFTELSE (Nu: REALDANIA BY & BYG A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.701.882' DKK (REALDANIA EJENDOMME A/S UNDER STIFTELSE (Nu: REALDANIA BY & BYG A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 184' DKK (CARLSBERG BYEN KOMPLEMENTAR BYGGEFELT 8 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Anne Mette Rahbæk Warburg.