Poul Sandsdal Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. apr. 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS PEZOLDDAMM KOMPLEMENTAR (Direktør) |
Største overskud: | 3.444' DKK K/S PEZOLDDAMM (2015) |
Største underskud: | -345' DKK PMG ENERGY ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 12.228' DKK K/S PEZOLDDAMM (2017) |
Største gæld: | 10.827' DKK K/S PEZOLDDAMM (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos LOV-REGNSKABSSERVICE ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S PEZOLDDAMM (20 år 5 måneder) |
Seed: 531484659
Det hele begyndte for alvor dengang i 1998 ved ApS PEZOLDDAMM KOMPLEMENTAR (tidligere ApS PEZOLDDAM KOMPLEMENTAR) som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør havde Poul Sandsdal Jørgensen i 3 år, før fratrædelsen den 23. april 2001.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 8. maj 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PSJ Investering ApS
Ejerandel: 100% -
Sol I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Solcellestrøm Aps
Via PSJ Investering ApS -
Selskabet af 31. oktober 2023 ApS UNDER KONKURS
Via PSJ Investering ApS
Direktørposter (2)
-
PSJ Investering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2021 -
Solcellestrøm Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2021
Tidslinje (54)
-
QITEC ApS (Nu: Selskabet af 31. oktober 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.11.2023
Registreringsdato: 06.11.2023 -
QITEC ApS (Nu: Selskabet af 31. oktober 2023 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
Sol I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Direktør
14.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2014 - 06.07.2020
Bestyrelsesmedlem
08.07.2014 - 30.05.2016
Direktør
08.07.2014 - 06.11.2023
Reel ejer
31.08.2017 - 06.07.2020
Ejer
07.07.2020 - 01.12.2022
Reel ejer
07.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.05.2018 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
21.10.2021 - 10.11.2021
Ejer
21.10.2021 - 10.11.2021
Direktør
21.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
11.11.2021 - 06.12.2021
Reel ejer
11.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S PEZOLDDAMM fremviste et overskud på 3.444' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor PMG ENERGY ApS fremviste et underskud på 345' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 38' DKK (LOV-REGNSKABSSERVICE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 110' DKK (Solcellestrøm Aps).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 448' DKK (Back-up Power ApS (Nu: PSJ Investering ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -65' DKK (Solcellestrøm Aps).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Benjamin Sonne.