Michael Nordahl Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 27. dec. 1993 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ML Invest v/Michael Nordahl Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 7.371' DKK NORDAHL ANDERSEN ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 35.325' DKK NORDAHL GROUP ApS (2023) |
Største gæld: | 25.017' DKK NORDAHL ANDERSEN ApS (2022) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos NORDAHL ANDERSEN ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af NORDAHL GROUP ApS (17 år 10 måneder) |
Seed: 478182960
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1993 hos ML Invest v/Michael Nordahl Andersen (tidligere Mister Chem-Dry v/Michael Nordahl Andersen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Michael Nordahl Andersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Michael i 14 år 4 måneder, før stoppet d. 30. april 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen finansiel leasing. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. april 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NORDAHL GROUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NORDAHL ANDERSEN ApS
Via NORDAHL GROUP ApS -
X-Module A/S
Via NORDAHL GROUP ApS
Direktørposter (2)
-
NORDAHL ANDERSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2006 -
NORDAHL GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
X-Module A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.09.2022
Tidslinje (8)
-
X-Module A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2022
Registreringsdato: 23.09.2022 -
X-Module 2020 A/S (Nu: X-Module A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2022
Registreringsdato: 22.09.2022 -
X-Module 2020 A/S (Nu: X-Module A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2020
Registreringsdato: 03.11.2020
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
29.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.11.2020 - 22.09.2022
Reel ejer
16.11.2020 - 22.09.2022
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
23.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
27.12.1993 - 30.04.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Nordahl Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NORDAHL GROUP ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 35.325' DKK. Igennem holdingselskabet NORDAHL GROUP ApS har Michael derfor også ejerandele i NORDAHL ANDERSEN ApS (100%) samt X-Module A/S (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Michael Nordahl Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor NORDAHL ANDERSEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 7.371' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.710' DKK (NORDAHL GROUP ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.325' DKK (NORDAHL GROUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.055' DKK (X-Module A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Anders Koefoed Jespersen.