Christen Christensen Storgaard
Karrieren startede hos: | E.O. AF 12.6.2002 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 86.801' DKK MORTENSEN AGRO A/S (2014) |
Største underskud: | -20.540' DKK SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 129.267' DKK SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S (2018-19) |
Største gæld: | 516.933' DKK SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 173 årsværk hos SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S (2018-19) |
Seed: 527113594
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor for længe siden i E.O. AF 12.6.2002 A/S (tidligere EJNER OLESEN A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Christen Christensen Storgaard i 19 år 4 måneder, inden stoppet d. 28. marts 1990.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET BANEGÅRDSVEJ. GRINDSTED ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S INTERLIFT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.1986
Ejendomme (2)
Tidslinje (90)
-
SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2017
Registreringsdato: 21.02.2017 -
NORTH-WEST AIR SERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2017
Registreringsdato: 21.02.2017 -
SUN-JET OF SCANDINAVIA A/S (Nu: My Way Boat Care A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2016
Registreringsdato: 23.11.2016
Blå bog (fortsat)
Christen har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 53 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.1999 - 21.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.12.1980 - 21.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2007 - 23.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Christen Christensen Storgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S der præsenterede et overskud på 30.222' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i A/S INTERLIFT der præsenterede et underskud på 880' DKK.
Christen har i alt siddet i bestyrelsen hos 43 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 38 år 9 måneder fra 2024 til 1985 hos BENTZEN, GRINDSTED ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.160' DKK (A/S INTERLIFT).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 15.791' DKK (SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 90.994' DKK (SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 539' DKK (SUN-JET OF SCANDINAVIA A/S (Nu: My Way Boat Care A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Christen' netværk er Benny Egsgaard.