Svend Kurt Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. nov. 1990 (33 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fredericia Turistbusser v/Svend Kurt Jacobsen (Ejer) |
Største overskud: | 91.351' DKK JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S (2016-17) |
Største underskud: | -7.928' DKK JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 290.558' DKK JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 67.480' DKK TAXA SYD AMBA (2018-19) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos TAXA SYD AMBA (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fredericia Turistbusser v/Svend Kurt Jacobsen (27 år 8 måneder) |
Seed: 1869867164
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1990 hos Fredericia Turistbusser v/Svend Kurt Jacobsen (tidligere Fredericia Taxi v/Svend Kurt Jacobsen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Svend Kurt Jakobsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Svend i 27 år 8 måneder, før stoppet d. 31. juli 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen taxikørsel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. juli 2018.
Bestyrelsesposter (4)
-
BÆLTHUSET NORD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2016 -
JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2005 -
BÆLTHUSET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2012 -
ALEKSANDER PANTEBREVE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
ALEKSANDER PANTEBREVE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2020
Registreringsdato: 20.08.2020 -
Fredericia Taxi v/Svend Kurt Jacobsen (Nu: Fredericia Turistbusser v/Svend Kurt Jacobsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2018
Registreringsdato: 31.07.2018 -
TAXA SYD AMBA (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2017
Registreringsdato: 31.03.2017
Blå bog (fortsat)
Svend har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
25.11.1990 - 31.07.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Svend Kurt Jakobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 91.351' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 7.928' DKK.
Svend har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 8 måneder fra 2005 til i dag hos JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 15.474' DKK (JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 57' DKK (ALEKSANDER PANTEBREVE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 290.558' DKK (JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.797' DKK (ALEKSANDER PANTEBREVE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Jørgen Rossen Nielsen.