Bent Anker Villumsen
Karrieren startede hos: | BODILSEN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 99.670' DKK KUNSTSTOF-KEMI. SKANDINAVIA A/S (2021-22) |
Største underskud: | -1.737' DKK TREND MOULD ApS (2023) |
Største egenkapital: | 523.387' DKK KUNSTSTOF-KEMI. SKANDINAVIA A/S (2022-23) |
Største gæld: | 230.245' DKK BILA A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 319 årsværk hos BILA A/S (2022-23) |
Seed: 2607548
Det hele startede for alvor for flere år siden ved BODILSEN A/S (tidligere BODILSEN FURNITURE A/S) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Bent Anker Villumsen i 32 år 8 måneder, før stoppet den 11. juli 1994.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af andre møbler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. januar 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BENT ANKER VILLUMSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
VILLUMSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
A/S MORSØ SØNDERHERREDS PLANTAGE
Via VILLUMSEN HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND IX A/S
Via VILLUMSEN HOLDING ApS -
MORSØ VIND I/S
Via VILLUMSEN HOLDING ApSIkke offentliggjort -
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 2
Via VILLUMSEN HOLDING ApS -
Ribe, Moltkes Allé Komplementar ApS
Via VILLUMSEN HOLDING ApS -
K/S Ribe, Moltkes Allé
Via Ribe, Moltkes Allé Komplementar ApS
Direktørposter (3)
-
VILLUMSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2005 -
A/S MORSØ SØNDERHERREDS PLANTAGE
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2022 -
Ribe, Moltkes Allé Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2022
Bestyrelsesposter (7)
-
Reron-Fibertech A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.04.2016 -
A/S MORSØ SØNDERHERREDS PLANTAGE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2022 -
KUNSTSTOF-KEMI. SKANDINAVIA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.12.2020 -
DENCKER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.10.2015 -
TREND MOULD ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.05.2022 -
QUICKSEAL ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.12.2020 -
K/S Ribe, Moltkes Allé
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (112)
-
FiberTech ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
A/S MORSØ SØNDERHERREDS PLANTAGE
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
A/S MORSØ SØNDERHERREDS PLANTAGE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022
Blå bog (fortsat)
Bent har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 62 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.05.2022 - Stadig aktiv
Ejer
02.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via VILLUMSEN HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.03.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via VILLUMSEN HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Bent Anker Villumsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved KUNSTSTOF-KEMI. SKANDINAVIA A/S der præsenterede et overskud på 99.670' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved TREND MOULD ApS der præsenterede et underskud på 1.737' DKK.
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 40 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 6 måneder fra 2001 til 2014 hos DAN-SUN EUROPE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 65.171' DKK (ApS SMBK NR. 1052 (Nu: KRONE KAPITAL A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.737' DKK (TREND MOULD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 329.829' DKK (ApS SMBK NR. 1052 (Nu: KRONE KAPITAL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7' DKK (A Tech Supply ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Stig Hans Lausten.