Carsten Bonefeld Elholm
Karrieren startede hos: | GARTNERNES SALGSFORENING SØNDERBORG A.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 469' DKK ELHOLM LA LANDE ApS (2021) |
Største underskud: | -11' DKK LAND4WIND A/S (2015) |
Største egenkapital: | 667' DKK ELHOLM LA LANDE ApS (2023) |
Største gæld: | 14.752' DKK ELHOLM LA LANDE ApS (2014) |
Seed: 1030116870
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for nu flere år siden ved GARTNERNES SALGSFORENING SØNDERBORG A.M.B.A. i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Carsten Bonefeld Elholm i 51 år, før fratrædelsen den 27. marts 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 4. februar 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ELHOLM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ELHOLM LA LANDE ApS
Via ELHOLM HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ELHOLM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2008 -
ELHOLM LA LANDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Carsten Elholm (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
LAND4WIND A/S (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.12.2016
Registreringsdato: 13.12.2016 -
LAND4WIND A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2016
Registreringsdato: 13.12.2016
Blå bog (fortsat)
Carsten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 75 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
15.05.2008 - 30.12.2021
Direktør
15.05.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
20.09.2011 - 13.12.2016
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.01.1993 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ELHOLM LA LANDE ApS landede et overskud på 469' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor LAND4WIND A/S landede et underskud på 11' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 97' DKK (ELHOLM LA LANDE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 667' DKK (ELHOLM LA LANDE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 169' DKK (ELHOLM HOLDING ApS).