Gert Fogh
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1988 (36 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER GERT FOGH (Ejer) |
Største overskud: | 1.522' DKK NYMARK & FOGH TEKNIK ApS (2020-21) |
Største underskud: | -255' DKK NYMARK & FOGH TEKNIK ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 2.738' DKK NYMARK & FOGH TEKNIK ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.923' DKK NYMARK & FOGH TEKNIK ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos NYMARK & FOGH TEKNIK ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER GERT FOGH (36 år 9 måneder) |
Seed: 1953877211
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1988 ved GÅRDEJER GERT FOGH som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Gert Fogh og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Gert nu besiddet i 36 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GÅRDEJER GERT FOGH
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GERT FOGH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NYMARK & FOGH TEKNIK ApS
Via GERT FOGH HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET ENERGIVEJ 14, GRENAA ApS
Via GERT FOGH HOLDING ApS -
AN Holding Grenaa ApS
Via GERT FOGH HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
AN Holding Grenaa ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2018 -
GERT FOGH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
NYMARK & FOGH TEKNIK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.11.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
DECENTRAL ENERGIHANDEL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
DECENTRAL ENERGIHANDEL ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2021
Registreringsdato: 15.04.2021 -
NYMARK & FOGH TEKNIK ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.11.2019
Registreringsdato: 10.11.2019
Blå bog (fortsat)
Gert har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
30.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
02.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Gert Fogh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GERT FOGH HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.875' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet AN Holding Grenaa ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Gert Fogh, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor NYMARK & FOGH TEKNIK ApS fremviste et overskud på 1.232' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor NYMARK & FOGH TEKNIK ApS fremviste et underskud på 255' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Gert' netværk er Søren Nymark Rasmussen.