Helle Vibeke Hestehave
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Baum Und Pferdgarten I/S (Ejer) |
Største overskud: | 53.019' DKK BAUM HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -8.150' DKK BAUM HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 58.273' DKK BAUM HOLDING ApS (2019) |
Største gæld: | 45.874' DKK BAUM UND PFERDGARTEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos BAUM UND PFERDGARTEN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af BAUM HOLDING ApS (18 år 7 måneder) |
Seed: 1505535198
Det begyndte for alvor dengang i 1999 ved Baum Und Pferdgarten I/S (tidligere BAUM UND PFERGARTEN I/S) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Rikke Baumgarten Roepstorff at Helle Vibeke Hestehave stiftede Baum Und Pferdgarten I/S den dag i januar 1999. Rollen som Ejer og Stifter havde Helle i 7 år 3 måneder, før fratrædelsen den 30. april 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen beklædningsindustri i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. april 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BAUM HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
California HoldCo A/S
Via BAUM HOLDING ApS -
California BidCo A/S
Via California HoldCo A/S -
BAUM UND PFERDGARTEN A/S
Via California BidCo A/S
Direktørposter (1)
-
BAUM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
BAUM UND PFERDGARTEN ApS (Nu: SELSKABET AF 23. JUNI 2009 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 25.10.2011
Registreringsdato: 25.10.2011 -
BAUM UND PFERDGARTEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 04.02.2010
Registreringsdato: 04.02.2010 -
BAUM UND PFERDGARTEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 05.07.2009
Registreringsdato: 05.07.2009
Blå bog (fortsat)
Helle har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.02.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.02.2006 - 25.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.07.2009 - 04.02.2010
Ejer
30.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via California BidCo A/S -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1999 - 30.04.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Helle Vibeke Hestehave er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BAUM HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.100' DKK. Igennem sit holdingselskab BAUM HOLDING ApS har Helle dermed også ejerandele i California HoldCo A/S (15-19.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Helle Vibeke Hestehave, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor BAUM HOLDING ApS fremviste et overskud på 53.019' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor BAUM HOLDING ApS fremviste et underskud på 8.150' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.873' DKK (BAUM UND PFERDGARTEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.843' DKK (BAUM HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.100' DKK (BAUM HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.513' DKK (BAUM UND PFERDGARTEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Rikke Baumgarten Roepstorff.