Bertel Hestbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hestbjerg Friland Bertel Hestbjerg (Stifter) |
Største overskud: | 23.294' DKK BB NATURGRISE ApS (Nu: HESTBJERG ØKOLOGI ApS) (2021) |
Største underskud: | -3.769' DKK Bovbjerg Genetics A/S (2021) |
Største egenkapital: | 113.536' DKK HESTBJERG HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 124.101' DKK FRILAND A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos BB NATURGRISE ApS (Nu: HESTBJERG ØKOLOGI ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hestbjerg Friland Bertel Hestbjerg (26 år 8 måneder) |
Seed: 158016010
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1998 hos Hestbjerg Friland Bertel Hestbjerg (tidligere Bertel Hestbjerg) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Bertel Hestbjerg og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Bertel nu bestreddet i 26 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Hestbjerg Friland Bertel Hestbjerg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bertel Hestbjerg Holding ApS
Ejerandel: 100% -
HESTBJERG HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
Organic Pork A/S
Via Bertel Hestbjerg Holding ApS -
HESTBJERG ØKOLOGI ApS
Via HESTBJERG HOLDING ApS -
80/20 Invest ApS
Via HESTBJERG HOLDING ApS -
Feldsted Kog Enge 2019 ApS
Via HESTBJERG HOLDING ApS -
Måltidsboxen 2022 A/S
Via HESTBJERG HOLDING ApS -
Bovbjerg Holding Give ApS
Via HESTBJERG HOLDING ApS -
Bovbjerg Økologi A/S
Via Bovbjerg Holding Give ApS -
Bovbjerg Genetics A/S
Via Bovbjerg Holding Give ApS
Direktørposter (3)
-
HESTBJERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.07.2007 -
HESTBJERG ØKOLOGI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2002 -
Bertel Hestbjerg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
Bovbjerg Økologi A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 22.03.2023 -
Måltidsboxen 2022 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.2021 -
Organic Pork A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2019 -
Bovbjerg Genetics A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 22.03.2023
Tidslinje (48)
-
Bovbjerg Økologi A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023 -
Bovbjerg Genetics A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023 -
Bovbjerg Økologi A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023
Blå bog (fortsat)
Bertel har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,93% -
Reel ejer
31.12.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,9% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bertel Hestbjerg er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• HESTBJERG HOLDING ApS (ejer pt. 70%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 113.536' DKK.
• Bertel Hestbjerg Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 113.536' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet Bovbjerg Holding Give ApS (34,93%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Bertel Hestbjerg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Bertel Hestbjerg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Bovbjerg Økologi A/S der præsenterede et overskud på 8.582' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Bovbjerg Genetics A/S der præsenterede et underskud på 3.769' DKK.
Bertel har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 8 måneder fra 2019 til i dag hos Organic Pork A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.161' DKK (Bovbjerg Genetics A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 592' DKK (UDVIKLINGSCENTER FOR HUSDYR PÅ FRILAND K/S (Nu: Center for Frilandsdyr K/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 113.536' DKK (HESTBJERG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -57' DKK (Måltidsboxen 2022 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bertel' netværk er Ida Hestbjerg.