Morten Juul Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 1993 (30 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Baltic Provisioning v/Morten Juul Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 1.235' DKK Fonden Dansk Gastronomisk Union (2023) |
Største underskud: | -3.067' DKK HOTEL MENSTRUP KRO AF 1.4.2007 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 212' DKK DKGU ApS (2023) |
Største gæld: | 34.996' DKK HOTEL MENSTRUP KRO AF 1.4.2007 ApS (2021) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos HOTEL MENSTRUP KRO AF 1.4.2007 ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Baltic Provisioning v/Morten Juul Andersen (18 år 6 måneder) |
Seed: 1686763362
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1993 i Baltic Provisioning v/Morten Juul Andersen (tidligere JUUL KONSULTING V/MORTEN JUUL ANDERSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Morten Juul Andersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Morten i 18 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 2. juni 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. juni 2012.
Direktørposter (2)
-
Fonden Dansk Gastronomisk Union
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2020 -
DKGU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
DKGU ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.01.2021
Registreringsdato: 14.01.2021 -
Fonden Dansk Gastronomisk Union
Tilknyttet som direktørDato: 09.11.2020
Registreringsdato: 09.11.2020 -
JUUL KONSULTING V/MORTEN JUUL ANDERSEN (Nu: Baltic Provisioning v/Morten Juul Andersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.06.2012
Registreringsdato: 02.06.2012
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
14.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.04.2019 - 08.03.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
15.11.1993 - 02.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.09.2010 - 30.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Fonden Dansk Gastronomisk Union kunne fremvise et overskud på 1.235' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Fonden Dansk Gastronomisk Union kunne fremvise et underskud på 1.435' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.235' DKK (Fonden Dansk Gastronomisk Union).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.388' DKK (HOTEL MENSTRUP KRO AF 1.4.2007 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 212' DKK (DKGU ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -327' DKK (Fonden Dansk Gastronomisk Union).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Hans Uffe Milling Nielsen.