Lennart Fuglsang Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROWEBART V/LENNART FUGLSANG PEDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 666' DKK ISPOC A/S (2019) |
Største underskud: | -2.903' DKK Skyspoc ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.020' DKK Skyspoc ApS (2016-17) |
Største gæld: | 4.845' DKK ISPOC A/S (2017) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos ISPOC A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af ICEBUG HOLDING ApS (18 år 8 måneder) |
Seed: 1883840408
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1999 hos PROWEBART V/LENNART FUGLSANG PEDERSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lennart Fuglsang Pedersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lennart i 2 år 2 måneder, før stoppet d. 28. juni 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reproduktionsanstalter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ICEBUG HOLDING ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Skyspoc ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023 -
ICEBUG HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
ISPOC A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2023
Registreringsdato: 02.02.2023
Blå bog (fortsat)
Lennart har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,5% -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2016 - 23.03.2021
Reel ejer
06.07.2016 - 01.01.2021
Bestyrelsesmedlem
24.03.2021 - 19.12.2023
Ejerandel: 27% -
Stifter og Direktør
01.01.2006 - 16.08.2023
Ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2006 - 30.01.2019
Reel ejer
15.06.2012 - 09.10.2017
Reel ejer
10.10.2017 - 01.06.2020
Bestyrelsesmedlem
31.01.2019 - 02.02.2023
Ejerandel: 40% -
Stifter, Direktør og Ejer
07.04.2016 - 20.09.2022
Ejerandel: 100%
Lennart Fuglsang Pedersen er desuden ejer af holdingselskabet Skyspoc Holding ApS (ejer pt. 31,5%). Gennem holdingselskabet Skyspoc Holding ApS ejes der også andele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Lennart Fuglsang Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ICEBUG HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 281' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ICEBUG HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 111' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lennart' netværk er Marianne Varmark Bach.