Kaj Martinussen
Karrieren startede hos: | Kutter Gefion N G 41/ Kaj Martinussen (Ejer) |
Seed: 26556134
Karrieren I Danmark startede for flere år siden ved Kutter Gefion N G 41/ Kaj Martinussen (tidligere Kutter Gefion N G 41) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kaj Martinussen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kaj i 37 år 7 måneder, før stoppet den 31. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor fiskeri. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ella Due I/S v/Kaj Martinussen og v/Steen Martinussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FISKERHUSET AF 1997 ApS
Via Ella Due I/S v/Kaj Martinussen og v/Steen Martinussen
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Ella Due I/S v/Kaj Martinussen og v/Steen Martinussen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2007
Registreringsdato: 01.01.2007 -
Kutter Gefion N G 41 (Nu: Kutter Gefion N G 41/ Kaj Martinussen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2006
Registreringsdato: 31.12.2006 -
Partsrederiet Christina (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2000
Registreringsdato: 31.12.2000
Blå bog (fortsat)
Kaj har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 55 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
18.05.1969 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.1999 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Kaj' netværk er Steen Martinussen.